BÜSCH Armaturen spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BÜSCH Armaturen spol. s r.o. (26943786) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vlkošská 1653, 69642 Vracov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 10. 2004 a je stále aktivní. BÜSCH Armaturen spol. s r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o BÜSCH Armaturen spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BÜSCH Armaturen spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 26. 10. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 47315 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26943786 | |
Jméno: | BÜSCH Armaturen spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.10.2004 |
Zapsána dne: | 26.10.2004 |
Základní kapitál | 1 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.10.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vlkošská 1653, Vracov 69642, Česká republika | 2.12.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Vlkošská 1652, Vracov 69642, Česká republika | 26.10.2004 - 2.12.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.8.2011 |
velkoobchod | 26.10.2004 - 25.8.2011 |
specializovaný maloobchod | 26.10.2004 - 25.8.2011 |
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie | 26.10.2004 - 25.8.2011 |
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví | 26.10.2004 - 25.8.2011 |
jednatel | Oliver Christian Schmidt |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2004 |
Adresa | Kopernikus Strasse 26, 90459 Nürnberg |
jednatel | Ing. Pavel Hanák |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 |
Adresa | Padělek 853, 69801 Veselí nad Moravou |
jednatel | Oliver Christian Schmidt |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2014 do 5.2.2016 |
Adresa | Königsberger Str. 6 , 90610 Winkelheid |
jednatel | Oliver Christian Schmidt |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2004 do 2.12.2014 |
Adresa | Kopernikus Strasse 26, 90459 Nürnberg |
jednatel | Ing. Pavel Hanák |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2011 do 2.12.2014 |
Adresa | Padělek 853, 69801 Veselí nad Moravou |
Oliver Christian Schmidt | |
Ve funkci | od 2.12.2014 do 2.12.2014 |
Adresa | Königsberger Str. 6 26, 90610 Winkelheid |
IČO (identifikační číslo): | 26943786 |
---|---|
Jméno: | BÜSCH Armaturen spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 10. 2004 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vlkošská 1653, Vracov 69642 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 10. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 10. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 10. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 10. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 10. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Hanák |
---|
IČO: | 26943786 |
---|---|
Firma: | BÜSCH Armaturen spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Vracov |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 26. 10. 2004 |
Sídlo: | Vlkošská 1653, Vracov 69642 |
---|
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely |
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |