BURKART´S CONSULTING, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BURKART´S CONSULTING, s.r.o. (60754770) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Polní 1220, 76312 Vizovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 6. 1995 a je stále aktivní. BURKART´S CONSULTING, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o BURKART´S CONSULTING, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BURKART´S CONSULTING, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 6. 6. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19593 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60754770 | |
Jméno: | BURKART´S CONSULTING, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.6.1995 |
Zapsána dne: | 6.6.1995 |
Základní kapitál | 150 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.6.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Polní 1220, Vizovice 76312, Česká republika | 21.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Polní čp. 1220, Vizovice 76312, Česká republika | 20.8.2004 - 21.11.2016 |
Adresa: | Říčanská 485, Vizovice 76312, Česká republika | 6.6.1995 - 20.8.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 12.12.2005 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 12.12.2005 |
poskytování služeb pro rodinu a domácnost | 20.8.2004 |
poradenská činnost v oblasti obchodu a marketingu | 6.6.1995 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 6.6.1995 |
výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky | 6.6.1995 - 12.12.2005 |
jednatel | Ing. Marcela Burkartová |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2015 |
Adresa | Polní 1220, 76312 Vizovice |
jednatel | Ing. Marcela Burkartová |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2004 do 12.11.2015 |
Adresa | Polní č.p. 1220, 76312 Vizovice |
jednatel | Milan Dvořáček |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.1995 do 20.8.2004 |
Adresa | Těchlovská 1093, 76315 Vizovice |
jednatel | RNDr. Petr Coka |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.1995 do 20.8.2004 |
Adresa | ČSA 798, 73801 Frýdek-Místek |
IČO (identifikační číslo): | 60754770 |
---|---|
Jméno: | BURKART´S CONSULTING, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 6. 1995 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Polní 1220, Vizovice 76312 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 12. 2004 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 6. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 6. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 6. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 2. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 6. 1995 |
Zánik oprávnění | 19. 6. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Marcela Burkartová |
---|
IČO: | 60754770 |
---|---|
Firma: | BURKART´S CONSULTING, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Vizovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 6. 1995 |
Sídlo: | Polní 1220, Vizovice 76312 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Poskytování ostatních osobních služeb |