Bulvasbau s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bulvasbau s.r.o. v likvidaci (02940191) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 134, 28925 Straky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 4. 2014 a je stále aktivní. Bulvasbau s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bulvasbau s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bulvasbau s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 4. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 225463 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02940191 | |
Jméno: | VOJNAREN s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.4.2014 |
Zapsána dne: | 25.4.2014 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84Cm 1518/2023-6 ze dne 7.11.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 13.12.2023. | 8.4.2024 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 25.4.2014 - 17.12.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.4.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 134, Straky 28925, Česká republika | 17.12.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 11000, Česká republika | 25.4.2014 - 17.12.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.12.2014 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. | 25.4.2014 |
jednatel | Vladislava Bulvasová |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2017 |
Adresa | 89, 28925 Straky |
jednatel | Vladislava Bulvasová |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2014 do 17.5.2017 |
Adresa | 333, 28916 Přerov nad Labem |
jednatel | Ingrid Stirberová |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2014 do 17.12.2014 |
Adresa | Lindnerova 998/6, 18000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 02940191 |
---|---|
Jméno: | Bulvasbau s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 4. 2014 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 134, Straky 28925 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 12. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Vladislava Bulvasová |
---|
IČO: | 02940191 |
---|---|
Firma: | Bulvasbau s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Nymburk |
Základní územní jednotka: | Straky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 4. 2014 |
Sídlo: | 134, Straky 28925 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |