Bulldeck s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bulldeck s.r.o. (27720136) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 20, 69165 Křepice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 2. 2007 Bulldeck s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Bulldeck s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bulldeck s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 22. 2. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 54319 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27720136 | |
Jméno: | Poklopy MITECH s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.2.2007 |
Zapsána dne: | 22.2.2007 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 31.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 31.7.2014 - 25.7.2019 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.2.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 20, Křepice 69165, Česká republika | 14.9.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 16, Hartinkov 56943, Česká republika | 22.11.2022 - 14.9.2023 |
Adresa: | Třebovská 809, Jevíčko 56943, Česká republika | 25.7.2019 - 22.11.2022 |
Adresa: | 77, Roštín 76803, Česká republika | 22.2.2007 - 31.7.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) | 22.11.2022 |
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti | 22.11.2022 |
Velkoobchod a maloobchod | 22.11.2022 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 22.11.2022 |
Zámečnictví, nástrojářství | 22.11.2022 |
Poskytování technických služeb | 22.11.2022 |
zemědělská výroba | 31.7.2014 - 22.11.2022 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.6.2010 - 22.11.2022 |
velkoobchod | 22.2.2007 - 10.6.2010 |
zprostředkování obchodu a služeb | 22.2.2007 - 10.6.2010 |
jednatel | Václav Dokoupil |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2023 |
Adresa | 20, 69165 Křepice |
jednatel | Miroslava Šilberská |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2023 |
Adresa | 138, 56933 Třebařov |
jednatel | Miroslava Šilberská |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2015 do 28.6.2023 |
Adresa | 16, 56943 Hartinkov |
jednatel | Miroslava Šilberská |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2007 do 18.2.2015 |
Adresa | 77, 76803 Roštín |
IČO: | 27720136 |
---|---|
Firma: | Bulldeck s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Křepice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 2. 2007 |
Sídlo: | 16, Hartinkov 56943 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pěstování plodin jiných než trvalých |
Živočišná výroba |
Chov zvířat pro zájmový chov |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví |
Sladkovodní akvakultura |
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní úklidové činnosti |
Ostatní vzdělávání |