Bulharský spolek Brno má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bulharský spolek Brno (26607590) je Spolek. Sídlí na adrese Radnická 368/8, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Bulharský spolek Brno má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bulharský spolek Brno nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bulharský spolek Brno na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 9434 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26607590 | |
Jméno: | BULHARSKÉ KULTURNĚ OSVĚTOVÉ SDRUŽENÍ v BRNĚ | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Radnická 368/8, Brno 60200, Česká republika | 23.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Radnická 368/8, Brno 60200, Česká republika | 1.1.2014 - 23.5.2016 |
člen výboru - referent | ing. Violeta Kolevová |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2016 |
Adresa | Hatě 568/19k, 62100 Brno |
člen výboru - pokladník | Georgi Georgiev |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2016 |
Adresa | Veletržní 705/7, 60300 Brno |
místopředseda výboru | Ing. Georgi Petrov Zhilev |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2016 |
Adresa | Hrázka 601/20, 62100 Brno |
předseda výboru | MUDr. Atanas Ivan Belkov |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2016 |
Adresa | Žlutý kopec 928/8, 60200 Brno |
člen výboru - tajemník | Valya Nikolaeva Stefanova |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2024 |
Adresa | Černozemní 1570/42, 62700 Brno |
člen výboru - tajemník výboru | Krum Mitov |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2016 do 2.1.2024 |
Adresa | Renneská třída 421/48, 63900 Brno |
IČO: | 26607590 |
---|---|
Firma: | Bulharský spolek Brno |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 19. 11. 2002 |
Sídlo: | Radnická 368/8, Brno 60200 |
---|
Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin |