BUKR, v.o.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BUKR, v.o.s. v likvidaci (25554751) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Dědická 913/16, 62700 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 2. 1999 BUKR, v.o.s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o BUKR, v.o.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BUKR, v.o.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 17. 2. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 10649 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25554751 | |
Jméno: | BUKR, v.o.s. v likvidaci | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 17.2.1999 |
Zapsána dne: | 17.2.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dědická 913/16, Brno 62700, Česká republika | 19.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Dědická 913/16, Brno 62700, Česká republika | 17.2.1999 - 19.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zednictví | 17.2.1999 - 13.2.2024 |
úklidové práce | 17.2.1999 - 13.2.2024 |
zemní a výkopové práce | 17.2.1999 - 13.2.2024 |
ruční vodorovná a svislá přeprava materiálů a věcí | 17.2.1999 - 13.2.2024 |
Člen statutárního orgánu | JUDr. Edvard Petřík |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.1999 do 25.2.2002 |
Adresa | Dědická 913/16, 62700 Brno |
IČO: | 25554751 |
---|---|
Firma: | BUKR, v.o.s. v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Slatina |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 17. 2. 1999 |
Sídlo: | Dědická 913/16, Brno 62700 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |