Bühler Motor s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bühler Motor s.r.o. (49621769) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U Mostku 466, 50341 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 11. 1993 a je stále aktivní. Bühler Motor s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Bühler Motor s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bühler Motor s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 17. 11. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6159 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49621769 | |
Jméno: | BÜHLER MOTOR, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.11.1993 |
Zapsána dne: | 17.11.1993 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 19.1.2015 |
Základní kapitál | 152 600 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.1.2008 | |
Základní kapitál | 100 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.3.2002 - 9.1.2008 | |
Základní kapitál | 57 355 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.4.1998 - 11.3.2002 | |
Základní kapitál | 15 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.2.1997 - 7.4.1998 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.11.1993 - 11.2.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Mostku 466, Hradec Králové 50341, Česká republika | 19.1.2015 |
---|---|---|
Adresa: | U Mostku 466, Hradec Králové 50341, Česká republika | 20.10.1997 - 19.1.2015 |
Adresa: | Okružní 1144/19, Hradec Králové 50003, Česká republika | 29.3.1994 - 20.10.1997 |
Adresa: | Platnéřská 191/4, Praha 11000, Česká republika | 17.11.1993 - 29.3.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.1.2015 |
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 19.1.2015 |
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 29.3.1994 - 19.1.2015 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb., o živnost. podnikání a zboží tímto zákonem vylouč. | 17.11.1993 - 19.1.2015 |
Výroba elektronických a elektromechanických komponent - vyjma činností uvedených v přílohách zák. č. 455/91 Sb., o živnost. podnikání a činností tímto zákonem vyloučených. | 17.11.1993 - 19.1.2015 |
Jednatel | Thomas Weis |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2021 |
Adresa | Seckendorfstrasse 5 , Schwabach |
jednatel | Mark Cornel Furtwängler |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2020 |
Adresa | Blumröderstr. 19, 90482 Nürnberg , Blumröderstr. 19, 90482 Nürnberg, Německo |
Jednatel | Dipl.-Kfm. Peter Otto Alfred Muhr |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2015 do 13.1.2021 |
Adresa | Lohndorfer Weg 32 , Litzendorf |
Jednatel | Dipl.-Kfm. Peter Otto Alfred Muhr |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2006 do 19.1.2015 |
Adresa | Lohndorfer Weg , Litzendorf |
Jednatel | Dipl. Ing. Dirk Kai Schallock |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2005 do 11.11.2008 |
Adresa | , Wiesenstraße 2A, 90530 Wendelstein |
Jednatel | Christof Josef Wilhelm Furtwängler |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2005 do 10.4.2006 |
Adresa | , Kneippstraße 2, D-90491 Nürnberg |
Jednatel | Dipl. Ing. Dirk Kai Schallock |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2004 do 22.2.2005 |
Adresa | Zdeňka Wirtha 716/15, 50004 Hradec Králové |
Jednatel | Christof Josef Wilhelm Furtwängler |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2003 do 22.2.2005 |
Adresa | Zdeňka Wirtha 716/15, 50004 Hradec Králové |
Jednatel | Christof Josef Wilhelm Furtwängler |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.1997 do 26.6.2003 |
Adresa | Nerudova 716/6, 50002 Hradec Králové |
Jednatel | Ing. Vladimír Paulíček |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2003 do 26.6.2003 |
Adresa | Jablonského 1205, 54701 Náchod |
Jednatel | Ing. Vladimír Paulíček |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2000 do 17.2.2003 |
Adresa | Běloveská 1672, 54701 Náchod |
Jednatel | Ernst Jahn |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.1993 do 27.4.2001 |
Adresa | Běloveská 1672, 54701 Náchod |
IČO (identifikační číslo): | 49621769 |
---|---|
Jméno: | Bühler Motor s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 11. 1993 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | U Mostku 466, Hradec Králové 50341 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 3. 1994 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 3. 1994 |
Zánik oprávnění | 6. 11. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Mark Cornel Furtwängler |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Dipl. - Kfm. Peter Otto Alfred Muhr |
IČO: | 49621769 |
---|---|
Firma: | Bühler Motor s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | 250 - 499 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 17. 11. 1993 |
Sídlo: | U Mostku 466, Hradec Králové 50341 |
---|
Výroba elektronických součástek a desek |
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů |
Výroba elektrických a elektronických zařízení pro motorová vozidla |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |