Bucher Denwel, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bucher Denwel, spol. s r.o. (25143689) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K Hájům 1233/2, 15500 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 7. 1997 a je stále aktivní. Bucher Denwel, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Bucher Denwel, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bucher Denwel, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 7. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 53266 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25143689 | |
Jméno: | DENWEL, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.7.1997 |
Zapsána dne: | 14.7.1997 | |
Společnost Bucher Denwel, spol. s r.o., identifikační číslo 25143689, sídlem K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, se jako nástupnická společnost sloučila fúzí se zanikající společností Bucher Denwel EU, spol. s r.o., identifikační číslo 27213871, síd lem K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, a to s rozhodným dnem k 1.1.2022. Na nástupnickou společnost Bucher Denwel, spol. s r.o. přešlo jmění zanikající společnosti Bucher Denwel EU, spol. s r.o. Nástupnická společnost Bucher Denwel, spol. s r.o. vs toupila do právního postavení zanikající společnosti Bucher Denwel EU, spol. s r.o. Právní účinky fúze nastaly dnem zápisu fúze do obchodního rejstříku. | 30.6.2022 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.7.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Hájům 1233/2, Praha 15500, Česká republika | 17.4.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Prostřední 4, Praha 4 14100, Česká republika | 14.7.1997 - 17.4.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona v oborech: - Výroba strojů a zařízení; - Zprostředkování obchodu a služeb; - Velkoobchod a maloobchod; - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; - Projektování elektrických zařízení. | 19.1.2022 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. | 19.1.2022 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona | 28.11.2014 - 19.1.2022 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 28.11.2014 - 19.1.2022 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 14.7.1997 - 28.11.2014 |
konzultační činnost v oblasti potravinářského a chemického průmyslu | 14.7.1997 - 28.11.2014 |
poskytování software | 14.7.1997 - 28.11.2014 |
výroba, instalace a opravy strojů a přístrojů pro potravinářský a chemický průmysl (v rozsahu živnosti volné) | 14.7.1997 - 28.11.2014 |
projektová činnost v oblasti potravinářské a chemické technologie | 14.7.1997 - 28.11.2014 |
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 14.7.1997 - 28.11.2014 |
projektování elektrických zařízení | 14.7.1997 - 28.11.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze l, 2 a 3 cit.zákona) | 14.7.1997 - 28.11.2014 |
Jednatel B | Mgr. Jan Vejvalka |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2022 |
Adresa | Ve skalkách 466/7, 16100 Praha |
Jednatel A | Daniel Schneider |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2022 |
Adresa | Alte Hofwiesstrasse 5, 8537 Nussbaumen , |
Jednatel B | Lucia Vašeková |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2022 |
Adresa | Riečna 4525/23 , 94071 Nové Zámky |
Jednatel | Ing. Petr Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2014 do 19.1.2022 |
Adresa | Prostřední 586/4, 14100 Praha |
Jednatel | Ing. Milan Boček |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2014 do 19.1.2022 |
Adresa | Na Vyhlídce 1023, 58301 Chotěboř |
jednatel | Mgr. Jan Vejvalka |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2017 do 19.1.2022 |
Adresa | Ve skalkách 466/7, 16100 Praha |
jednatel | Petr Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.1997 do 28.11.2014 |
Adresa | Prostřední 4, 14100 Praha 4 |
jednatel | Ing. Milan Boček |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.1997 do 28.11.2014 |
Adresa | Na Chmelnici 1597, 58301 Chotěboř |
jednatel | Luděk Křivohlavý |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.1997 do 16.12.2003 |
Adresa | Severní 1144, 58301 Chotěboř |
IČO (identifikační číslo): | 25143689 |
---|---|
Jméno: | Bucher Denwel, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 7. 1997 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | K Hájům 1233/2, Praha 15500 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1997 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Hájek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing Milan Boček |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Jan Vejvalka |
IČO: | 25143689 |
---|---|
Firma: | Bucher Denwel, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 7. 1997 |
Sídlo: | K Hájům 1233/2, Praha 15500 |
---|
Výroba elektronických součástek |
Výroba komunikačních zařízení |
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely |
Opravy elektrických zařízení |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |