BSP MHA s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BSP MHA s.r.o. v likvidaci (05192188) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Koldínova 1145/4, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 6. 2016 a je stále aktivní. BSP MHA s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o BSP MHA s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BSP MHA s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 6. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 259749 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05192188 | |
Jméno: | BSP MHA s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.6.2016 |
Zapsána dne: | 23.6.2016 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 70Cm 140/2023-3 ze dne 23.2.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 6.3.2023. | 13.4.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.6.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Koldínova 1145/4, Praha 13000, Česká republika | 23.6.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 14.2.2019 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.6.2016 |
jednatel | Pavel Herza |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2019 do 17.5.2022 |
Adresa | Komenského 1994/26, 68001 Boskovice |
Jednatel | Dagmar Ashfordová |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2017 do 14.2.2019 |
Adresa | Komenského 1994/26, 68001 Boskovice |
jednatel | Lubomír Matal |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2017 do 19.7.2017 |
Adresa | Koldínova 1145/4, 13000 Praha |
jednatel | Lubomír Matal |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2017 do 19.7.2017 |
Adresa | Koldínova 1145/4, 13000 Praha |
jednatel | Mgr. Soňa Vojáčková |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2016 do 2.1.2017 |
Adresa | Cihlářská 2040/10, 67801 Blansko |
jednatel | Mgr. Soňa Vojáčková |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2016 do 2.1.2017 |
Adresa | Cihlářská 2040/10, 67801 Blansko |
IČO (identifikační číslo): | 05192188 |
---|---|
Jméno: | BSP MHA s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 6. 2016 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Koldínova 1145/4, Praha 13000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 1. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 6. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Herza |
---|
IČO: | 05192188 |
---|---|
Firma: | BSP MHA s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 6. 2016 |
Sídlo: | Koldínova 1145/4, Praha 13000 |
---|
Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků |
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny |
Administrativní a kancelářské činnosti |