Brtník, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Brtník, s.r.o. (26494655) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jabloňová 844, 28522 Zruč nad Sázavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 12. 2001 a je stále aktivní. Brtník, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Brtník, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Brtník, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 12. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 85788 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26494655 | |
Jméno: | Brtník, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.12.2001 |
Zapsána dne: | 20.12.2001 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.12.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jabloňová 844, Zruč nad Sázavou 28522, Česká republika | 8.3.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Želivec 16, Zruč nad Sázavou 28522, Česká republika | 20.12.2001 - 8.3.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
myslivost | 3.4.2003 |
rybářství | 3.4.2003 |
nákup, prodej, půjčování, uschovávání a přeprava střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona | 20.3.2002 |
přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání zbraní podléhajících registraci podle zákona | 20.3.2002 |
specializovaný maloobchod | 20.12.2001 |
maloobchod s tabákovými výrobky | 20.12.2001 |
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 20.12.2001 |
hostinská činnost | 20.12.2001 |
provozování střelnic | 20.12.2001 |
lesnictví,těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti | 20.12.2001 |
organizování sportovních soutěží | 20.12.2001 |
jednatel | Jaromír Janata |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2017 |
Adresa | 49, 28522 Zruč nad Sázavou |
jednatel | Petr Janata |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2023 |
Adresa | Jabloňová 844, 28522 Zruč nad Sázavou |
jednatel | Vlastimil Janata |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2020 do 8.3.2023 |
Adresa | 16, 28522 Zruč nad Sázavou |
jednatel | Vlastimil Janata |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2001 do 10.10.2020 |
Adresa | Želivec 16, 28522 Zruč nad Sázavou |
jednatel | Ing. Jan Štěpnička |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2013 do 28.8.2018 |
Adresa | 17. listopadu 103, 28401 Kutná Hora |
jednatel | Ing. Jan Štěpnička |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2013 do 28.8.2018 |
Adresa | 17. listopadu 103, 28401 Kutná Hora |
jednatel | Jaromír Janata |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2013 do 20.9.2017 |
Adresa | Bezručova 846, 28002 Kolín |
jednatel | Jaromír Janata |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2001 do 1.9.2013 |
Adresa | Bezručova 846, 28002 Kolín II |
jednatel | Ing. Jan Štěpnička |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2001 do 6.6.2013 |
Adresa | Kvapilova 463, 28401 Kutná Hora |
jednatel | Antonín Janata |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2001 do 23.11.2011 |
Adresa | Jabloňová 844, 28522 Zruč nad Sázavou |
IČO (identifikační číslo): | 26494655 |
---|---|
Jméno: | Brtník, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 12. 2001 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | 16, Zruč nad Sázavou 28522 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 5. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 12. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 12. 2001 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 12. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 20. 12. 2001 |
Přerušeno od | 7. 10. 2020 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 12. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 12. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 12. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 12. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 12. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 12. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 12. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jaromír Janata |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vlastimil Janata |
IČO: | 26494655 |
---|---|
Firma: | Brtník, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Kutná Hora |
Základní územní jednotka: | Zruč nad Sázavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 12. 2001 |
Sídlo: | Jabloňová 844, Zruč nad Sázavou 28522 |
---|
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |
Lesnictví a těžba dřeva |
Sladkovodní akvakultura |
Maloobchod s tabákovými výrobky |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n. |
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Sportovní činnosti |