Brown Castels, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Brown Castels, s.r.o. (27699331) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 132, 68321 Zelená Hora. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 8. 2006 a je stále aktivní. Brown Castels, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Brown Castels, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Brown Castels, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 18. 8. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 52871 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27699331 | |
Jméno: | M-MOTEL s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.8.2006 |
Zapsána dne: | 18.8.2006 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 28.8.2014 - 6.3.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 28.8.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.8.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 132, Zelená Hora 68321, Česká republika | 6.3.2024 |
---|---|---|
Adresa: | 101, Stránecká Zhoř 59442, Česká republika | 2.11.2016 - 6.3.2024 |
Adresa: | Vodova 1853/96, Brno 61200, Česká republika | 5.3.2010 - 2.11.2016 |
Adresa: | 7, Pašovice 68756, Česká republika | 13.1.2009 - 5.3.2010 |
Adresa: | Palackého třída 1891/162, Brno 61200, Česká republika | 18.8.2006 - 13.1.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména v těchto oborech činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Ubytovací služby Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | 6.3.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.6.2010 - 6.3.2024 |
hostinská činnost | 13.1.2009 |
ubytovací služby | 18.8.2006 - 28.8.2014 |
realitní činnost | 18.8.2006 - 28.8.2014 |
zprostředkování obchodu a služeb | 18.8.2006 - 28.8.2014 |
jednatel | JUDr. Vladimír Vyhlídal |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2024 |
Adresa | 30, 76901 Bořenovice |
Člen statutárního orgánu | Jakub Říha |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2015 do 6.3.2024 |
Adresa | Novosady 1503, 76901 Holešov |
Člen statutárního orgánu | Jakub Říha |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2014 do 11.4.2015 |
Adresa | Palackého 1400, 76901 Holešov |
Člen statutárního orgánu | Jakub Říha |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2010 do 28.8.2014 |
Adresa | Novosady 1503, 76901 Holešov |
jednatel | Ludvík Lýzner |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2009 do 15.5.2010 |
Adresa | 238, 76001 Racková |
jednatel | Martin Kocián |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2006 do 13.1.2009 |
Adresa | Kachlíkova 883/5, 63500 Brno |
jednatel | Patrick Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2007 do 26.9.2007 |
Adresa | Oblá 280/5, 63400 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 27699331 |
---|---|
Jméno: | Brown Castels, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 8. 2006 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 132, Zelená Hora 68321 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 3. 2007 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 8. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Vyhlídal |
---|
IČO: | 27699331 |
---|---|
Firma: | Brown Castels, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Zelená Hora |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 8. 2006 |
Sídlo: | 132, Zelená Hora 68321 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |