Bridge Structures s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bridge Structures s.r.o. (09135481) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Havlovská 1276/19, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 5. 2020 a je stále aktivní. Bridge Structures s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Bridge Structures s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bridge Structures s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 5. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 331447 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09135481 | |
Jméno: | Bridge Structures s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.5.2020 |
Zapsána dne: | 5.5.2020 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.5.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Havlovská 1276/19, Praha 16000, Česká republika | 20.10.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Nedbalova 329, Lužec nad Vltavou 27706, Česká republika | 5.5.2020 - 20.10.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.5.2020 |
Projektová činnost ve výstavbě | 5.5.2020 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 5.5.2020 |
jednatel | Ing. Jan Mourek |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2022 |
Adresa | Hlavní 303, 33701 Ejpovice |
Jednatel | Ing. MgA. Ing. arch. Petr Tej PhD. et PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2020 |
Adresa | Havlovská 1276/19, 16000 Praha |
jednatel | Ing. Jan Mourek |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2021 do 4.11.2022 |
Adresa | Štefánikova 88/85, 32600 Plzeň |
jednatel | Ing. Jan Mourek |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2020 do 21.5.2021 |
Adresa | Na Kovárně 1526/31, 31200 Plzeň |
Jednatel | Ing. MgA. Ing. arch. Petr Tej PhD. et PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2020 do 15.5.2020 |
Adresa | Nedbalova 329, 27706 Lužec nad Vltavou |
IČO (identifikační číslo): | 09135481 |
---|---|
Jméno: | Bridge Structures s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 5. 2020 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Havlovská 1276/19, Praha 16000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 5. 2020 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 5. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Mourek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. MgA. Ing. arch. Petr Tej PhD. et Ph |
IČO: | 09135481 |
---|---|
Firma: | Bridge Structures s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 5. 2020 |
Sídlo: | Havlovská 1276/19, Praha 16000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |