BRESSON POWER a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BRESSON POWER a.s. (05637295) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Václavské náměstí 846/1, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 12. 2016 a je stále aktivní. BRESSON POWER a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o BRESSON POWER a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BRESSON POWER a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 12. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 22105 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05637295 | |
Jméno: | Diagnostic - Eco Technologies a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 18.12.2016 |
Zapsána dne: | 18.12.2016 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 2 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 18.12.2016 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 200 | 18.12.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Václavské náměstí 846/1, Praha 11000, Česká republika | 1.6.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Bělohorská 251/57, Praha 16900, Česká republika | 13.2.2020 - 1.6.2022 |
Adresa: | Říční 539/2, Praha 11800, Česká republika | 18.12.2016 - 13.2.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: - Výroba hnojiv - Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - Výroba měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení - Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí - Výroba strojů a zařízení - Stavba a výroba plavidel - Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení - Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - Projektování elektrických zařízení - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - Testování, měření, analýzy a kontroly - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - Poskytování technických služeb | 15.9.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 10.7.2020 - 15.9.2021 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 18.12.2016 - 10.7.2020 |
Člen správní rady | Bc. Martin Groch MBA |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2016 |
Adresa | Kostelní 360/8, 17000 Praha |
Předseda správní rady | Bronislav Kulikov |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2018 |
Adresa | 194, 25083 Zlatá |
Člen správní rady | Ing. František Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2020 do 6.9.2021 |
Adresa | Čs. armády 601/23, 16000 Praha |
statutární ředitel | Bronislav Kulikov |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2018 do 1.1.2021 |
Adresa | 194, 25083 Zlatá |
Člen správní rady | Ing. František Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2016 do 20.2.2020 |
Adresa | Jaselská 435/26, 16000 Praha |
Statutární ředitel | Mgr. Milan Jedlička |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2016 do 25.9.2018 |
Adresa | Říční 539/2, 11800 Praha |
Předseda správní rady | Mgr. Milan Jedlička |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2016 do 25.9.2018 |
Adresa | Říční 539/2, 11800 Praha |
Statutární ředitel | Mgr. Milan Jedlička |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2016 do 25.9.2018 |
Adresa | Říční 539/2, 11800 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 05637295 |
---|---|
Jméno: | BRESSON POWER a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 18. 12. 2016 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Bělohorská 251/57, Praha 16900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 12. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Bronislav Kulikov |
---|
IČO: | 05637295 |
---|---|
Firma: | BRESSON POWER a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 12. 2016 |
Sídlo: | Václavské náměstí 846/1, Praha 11000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin |
Výroba a hutní zpracování drahých kovů |
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Výroba elektronických součástek |
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů |
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely |
Stavba lodí a plavidel |
Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |