Brandl s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Brandl s.r.o. (41188292) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Azalková 1214/25, 10200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 11. 1991 Brandl s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Brandl s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Brandl s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 11. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4888 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 41188292 | |
Jméno: | Brandl s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.11.1991 |
Zapsána dne: | 7.11.1991 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 21.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 21.7.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.5.1994 | |
Základní kapitál | 160 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.11.1991 - 10.5.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Azalková 1214/25, Praha 10 10200, Česká republika | 11.12.2002 |
---|---|---|
Adresa: | Aubrechtové 3102, Praha 10 , Česká republika | 10.5.1994 - 11.12.2002 |
Adresa: | Jungmannova 14, Praha 1 11000, Česká republika | 7.11.1991 - 10.5.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
restaurátorské práce na kulturních památkách a sbírkových předmětech vykonávaných prostřednictvím fyzických osob majících povolení k restaurování dle par. 14 odst. 8 zákona č.20/1987 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb. | 10.5.1994 |
restaurování a konzervování s výjimkou kulturních památek a sbírkových předmětů | 10.5.1994 |
agentážní činnost/v oblasti kultury/ | 10.5.1994 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 10.5.1994 |
vydavatelství | 10.5.1994 |
managerská, poradenská a konzultační činnost zejména v oblasti restaurování a obnovy nemovitých i movitých památek | 7.11.1991 - 10.5.1994 |
poradenská a konzultační činnost v oblasti restaurování umělec- kých děl malířského umění, polychromované plastiky, sochařství, sgrafita a malby nástěnné a dekorativní včetně provádění a výko- nu restaurátorských a umělecko-řemeslných prací | 7.11.1991 - 10.5.1994 |
zprostředkování a konzultační činnost v oblasti prodeje materiá- lů a nástrojů potřebných k restaurování a rekonstrukci památkově chráněných objektů a děl výtvarného, uměleckého charakteru | 7.11.1991 - 10.5.1994 |
obchodní činnost a materiály a zařízeními a pomůckami pro cito- vanou činnost včetně preventivní činnosti (ochrany) památek a uměleckých děl | 7.11.1991 - 10.5.1994 |
publikační činnost, prodej, nákup a zprostředkování literatury a tiskovin z předchozích oborů | 7.11.1991 - 10.5.1994 |
marketing v oblasti uměleckých děl | 7.11.1991 - 10.5.1994 |
jednatel | RNDr. Milena Nečásková ak.malířka |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 |
Adresa | U druhé baterie 1062/39, 16200 Praha |
jednatel | Ing. Bohumil Brčák |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2020 |
Adresa | Aubrechtové 3102/16, 10600 Praha |
Jednatel | Zdenka Kafková akademická malířka |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2014 do 3.12.2020 |
Adresa | Biskupská 1065/1, 11000 Praha |
jednatel | RNDr. Milena Nečásková ak.malířka |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2002 do 23.7.2014 |
Adresa | U 2.baterie 39, Praha 6 |
Jednatel | Zdena Kafková ak.malířka |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2002 do 21.7.2014 |
Adresa | Bělohorská 46, Praha 6 |
jednatel | Milena Nečásková |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.1994 do 11.12.2002 |
Adresa | U 2.baterie 39, Praha 6 |
Jednatel | Petr Kuthan |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.1994 do 11.12.2002 |
Adresa | Ruská 62, Praha 10 |
Jednatel | Zdena Kafková |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.1994 do 11.12.2002 |
Adresa | Bělohorská 46, Praha 6 |
Jednatel | Radana Hamsíková |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.1994 do 11.12.2002 |
Adresa | Slavíčkova 15, Praha 6 |
jednatel | Alois Martan |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.1991 do 10.5.1994 |
Adresa | U hráze 10, 16000 Praha 6 |
jednatel | Jaromír Zapletal |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.1991 do 10.5.1994 |
Adresa | Pštrosova 2, 11000 Praha 1 |
jednatel | Zuzana Poláková |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.1991 do 10.5.1994 |
Adresa | Velvarská 1951/3, 16000 Praha 6 |
Jednatel | Milena Nečástková |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.1994 do 10.5.1994 |
Adresa | U 2. baterie 39, Praha 6 |
IČO: | 41188292 |
---|---|
Firma: | Brandl s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 7. 1991 |
Sídlo: | Azalková 1214/25, Praha 10200 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti |
Umělecká tvorba |