BOWLING PARK s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BOWLING PARK s.r.o. "^v likvidaci"^ (25865072) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mjr. Nováka 1490/14, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 10. 2000 BOWLING PARK s.r.o. "^v likvidaci"^ má dva obory činností.
Jako zdroj dat o BOWLING PARK s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BOWLING PARK s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 18. 10. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 23301 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25865072 | |
Jméno: | BOWLING PARK s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.10.2000 |
Zapsána dne: | 18.10.2000 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 24 Cm 47/2018-12, ze dne 21.2.2019, které nabylo právní moci dne 23.3.2019, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 15.4.2019 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.10.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mjr. Nováka 1490/14, Ostrava 70030, Česká republika | 15.10.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Mjr. Nováka 1490/14, Ostrava - Hrabůvka 70030, Česká republika | 18.10.2000 - 15.10.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 18.10.2000 - 1.8.2019 |
hostinská činnost | 18.10.2000 - 1.8.2019 |
Jednatel | Marie Kielorová |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2016 |
Adresa | Mitrovická 515/227, 72400 Ostrava |
Jednatel | Jaromír Swiech |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2018 |
Adresa | Aloise Gavlase 49/5, 70030 Ostrava |
Jednatel | Jaromír Swiech |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2004 do 15.10.2018 |
Adresa | A. Gavlase 49/5, 70030 Ostrava - Dubina |
Jednatel | Jaromír Swiech |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2004 do 15.10.2018 |
Adresa | A. Gavlase 49/5, 70030 Ostrava - Dubina |
Jednatel | Marie Kielorová |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2004 do 18.11.2016 |
Adresa | Zimmlerova 2887/39, 70030 Ostrava - Zábřeh |
Jednatel | Jiří Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2000 do 10.3.2004 |
Adresa | Ludvíka Podéště 1857/36, 70800 Ostrava - Poruba |
Jednatel | Marie Kielorová |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2000 do 10.3.2004 |
Adresa | Zimmlerova 2887/39, 70030 Ostrava - Zábřeh |
Jednatel | Jaromír Swiech |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2000 do 10.3.2004 |
Adresa | A. Gavlase 49/5, 70030 Ostrava - Dubina |
IČO: | 25865072 |
---|---|
Firma: | BOWLING PARK s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 10. 2000 |
Sídlo: | Mjr. Nováka 1490/14, Ostrava 70030 |
---|
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |