BOUGAINVILLE INVEST s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BOUGAINVILLE INVEST s.r.o. (28874668) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U zákrutu 1778/5, 10600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 4. 2009 a je stále aktivní. BOUGAINVILLE INVEST s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o BOUGAINVILLE INVEST s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BOUGAINVILLE INVEST s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 4. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 150502 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28874668 | |
Jméno: | Andre Consulting, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.4.2009 |
Zapsána dne: | 8.4.2009 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 30.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 30.7.2014 - 17.2.2022 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.4.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U zákrutu 1778/5, Praha 10 10600, Česká republika | 12.7.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Poděbradská 433/65, Praha 9 19800, Česká republika | 28.4.2009 - 12.7.2010 |
Adresa: | Pstružná 821, Praha 10 10400, Česká republika | 8.4.2009 - 28.4.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 17.2.2022 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 17.2.2022 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.4.2009 - 17.2.2022 |
Jednatel | Michaela Dlouhá |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2022 |
Adresa | Dr. Janského 420, 25228 Černošice |
jednatel | Hana Štefanová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2017 do 17.2.2022 |
Adresa | U michelského mlýna 1569/3, 14000 Praha |
jednatel | Hana Štefanová |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2014 do 24.11.2017 |
Adresa | Pod Harfou 933/62, 19000 Praha 9 |
jednatel | Hana Slavíková |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2013 do 30.7.2014 |
Adresa | Pod Harfou 933/62, 19000 Praha 9 |
jednatel | Mgr. Lukáš Křivánek |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2010 do 14.8.2013 |
Adresa | 100, 69634 Uhřice |
jednatel | Ing. Ondřej Živný |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2009 do 12.7.2010 |
Adresa | Hlavatého 621/7, 14900 Praha 4 |
jednatel | Ing. Šárka Matoušková |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2009 do 28.4.2009 |
Adresa | Na Bluku 449, 25228 Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 28874668 |
---|---|
Jméno: | BOUGAINVILLE INVEST s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 4. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | U zákrutu 1778/5, Praha 10600 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 4. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Hana Štefanová |
---|
IČO: | 28874668 |
---|---|
Firma: | BOUGAINVILLE INVEST s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 4. 2009 |
Sídlo: | U zákrutu 1778/5, Praha 10600 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |