BOSS Management Group I a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BOSS Management Group I a.s. v likvidaci (26039613) je Akciová společnost. Sídlí na adrese V jámě 699/5, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 10. 2001 BOSS Management Group I a.s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o BOSS Management Group I a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BOSS Management Group I a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 10. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1225 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26039613 | |
Jméno: | BOSS Management Group I a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.10.2001 |
Zapsána dne: | 1.10.2001 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 83 Cm 1522/2023- 6 ze dne 24.10.2023, které nabylo právní moci dnem 22.11.2023, byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 9.1.2024 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 2 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 1.10.2001 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na majitele | 10 000 Kč | 200 | 1.10.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V jámě 699/5, Praha 11000, Česká republika | 26.4.2005 |
---|---|---|
Adresa: | Pohraniční stráže 185, Strakonice 38601, Česká republika | 1.10.2001 - 26.4.2005 |
člen představenstva | Ing. Jaroslav Poruba |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2013 |
Adresa | 710, 73914 Ostravice |
člen představenstva | Jaromír Židek |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2013 |
Adresa | Revoluční 308, 73801 Frýdek-Místek |
předseda představenstva | Jan Slaviš Polášek |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2005 |
Adresa | Štěpánská 2071/37, 11000 Praha |
člen představenstva | Jaromír Židek |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2005 do 27.11.2013 |
Adresa | Revoluční 308, 73801 Frýdek-Místek |
člen představenstva | Ing. Jaroslav Poruba |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2005 do 23.11.2013 |
Adresa | Švédská , Slezská Ostrava - Muglinov |
předseda představenstva | Slaviš Polášek |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2001 do 26.4.2005 |
Adresa | Čechova 635, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen představenstva | Ing. Roman Grmela |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2001 do 26.4.2005 |
Adresa | Lány , Brno-Bohunice |
člen představenstva | Ing. Miroslav Kuneš |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2001 do 26.4.2005 |
Adresa | Lidická 179, 25261 Jeneč |
IČO: | 26039613 |
---|---|
Firma: | BOSS Management Group I a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 10. 2001 |
Sídlo: | V jámě 699/5, Praha 11000 |
---|
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |