BOŠ spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BOŠ spol. s r.o. (46977503) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 13, 67154 Boskovštejn. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 10. 1992 a je stále aktivní. BOŠ spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o BOŠ spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BOŠ spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 10. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 7944 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46977503 | |
Jméno: | BOŠ spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.10.1992 |
Zapsána dne: | 27.10.1992 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 18.8.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 18.8.2014 | |
Výše vkladů společníků: Vlastimil Bohdálek, Boskovštejn 13 - peněžitý vklad 60.000,-- Kčs, splaceno 60.000,-- Kčs Zbyšek Šára, Boskovštejn 53 - peněžitý vklad 40.000,-- Kčs, splaceno 40.000,-- Kčs | 27.10.1992 - 14.8.2002 | |
Způsob zastupování: Jednatelé jednají jménem společnosti každý samostatně. Podepisují se tak, že k obchodnímu jménu připojí jeden z nich svůj podpis. | 27.10.1992 - 14.8.2002 | |
Právní forma právnické osoby: společnost s ručením omezeným | 27.10.1992 - 18.8.2014 | |
Základní jmění: 100.000,-- Kčs, splaceno 100.000,-- Kčs | 27.10.1992 - 18.8.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.8.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 13, Boskovštejn 67154, Česká republika | 14.8.2002 |
---|---|---|
Adresa: | , Boskovštejn 67154, Česká republika | 27.10.1992 - 14.8.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 18.8.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.8.2014 |
Pořez a manipulace se dřevem | 14.8.2002 - 18.8.2014 |
Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků | 14.8.2002 - 18.8.2014 |
Silniční motorová doprava nákladní | 14.8.2002 - 18.8.2014 |
Koupě a prodej zboží, mimo zboží vyhrazeného zvláštními předpisy. | 27.10.1992 - 18.8.2014 |
jednatel | Zbyšek Šára |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2014 |
Adresa | 96, 67154 Boskovštejn |
jednatel | Vlastimil Bohdálek |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2014 |
Adresa | 13, 67154 Boskovštejn |
jednatel | Zbyšek Šára |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2002 do 18.8.2014 |
Adresa | 53, 67154 Boskovštejn |
jednatel | Vlastimil Bohdálek |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2002 do 18.8.2014 |
Adresa | 13, 67154 Boskovštejn |
jednatel | Zbyšek Šára |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.1992 do 14.8.2002 |
Adresa | , Boskoveštejn 53 |
jednatel | Vlastimil Bohdálek |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.1992 do 14.8.2002 |
Adresa | , Boskoveštejn 13 |
IČO (identifikační číslo): | 46977503 |
---|---|
Jméno: | BOŠ spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 10. 1992 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 13, Boskovštejn 67154 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 1. 8. 1996 |
Přerušeno od | 13. 3. 2015 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 1. 1993 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 4. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Vlastimil Bohdálek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Zbyšek Šára |
IČO: | 46977503 |
---|---|
Firma: | BOŠ spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Boskovštejn |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 10. 1992 |
Sídlo: | 13, Boskovštejn 67154 |
---|
Podpůrné činnosti pro lesnictví |
Výroba pryžových výrobků |
Výroba plastových výrobků |
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky |
Maloobchod s pevnými palivy |
Silniční nákladní doprava |