BOROVKA AgroTrading s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BOROVKA AgroTrading s.r.o. (29027985) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 73, 38203 Křemže. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 2. 2010 BOROVKA AgroTrading s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o BOROVKA AgroTrading s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BOROVKA AgroTrading s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 3. 2. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 22279 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29027985 | |
Jméno: | Federkila equity s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.2.2010 |
Zapsána dne: | 3.2.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 3.2.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 73, Křemže 38203, Česká republika | 26.11.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Otradovická 734/17, Praha 4 14200, Česká republika | 4.3.2010 - 26.11.2013 |
Adresa: | Tyršova 1834/11, Praha 2 12000, Česká republika | 3.2.2010 - 4.3.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.3.2010 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 3.2.2010 |
jednatel | Daniel Borovka |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2012 |
Adresa | 73, 38203 Křemže |
jednatel | Jaroslav Janoušek |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2010 do 22.10.2012 |
Adresa | Toušeňská 577/11, 14200 Praha 4 |
jednatel | Martin Chamr |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 4.3.2010 |
Adresa | Kpt. Jaroše 757, 73514 Orlová |
IČO: | 29027985 |
---|---|
Firma: | BOROVKA AgroTrading s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Křemže |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 2. 2010 |
Sídlo: | 73, Křemže 38203 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba pryžových a plastových výrobků |
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |