BOOMERS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BOOMERS s.r.o. (01937821) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na svěcence 1628/21, 19300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 7. 2013 a je stále aktivní. BOOMERS s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o BOOMERS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BOOMERS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 7. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 213580 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01937821 | |
Jméno: | BOOMERS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.7.2013 |
Zapsána dne: | 31.7.2013 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.7.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na svěcence 1628/21, Praha 19300, Česká republika | 9.3.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Bulharská 996/20, Praha 10100, Česká republika | 7.12.2017 - 9.3.2021 |
Adresa: | Heinemannova 2695/6, Praha 16000, Česká republika | 31.7.2013 - 7.12.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 31.7.2013 |
jednatel | Jaroslav Ryšánek |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2023 |
Adresa | Masarykovo náměstí 100/7, 66451 Šlapanice |
jednatel | Jaroslav Lis |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2022 do 16.8.2023 |
Adresa | Havlíčkovo náměstí 700/9, 13000 Praha |
jednatel | Patrik Miškovský |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2020 do 1.7.2022 |
Adresa | Na svěcence 1628/21, 19300 Praha |
jednatel | Patrik Miškovský |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2019 do 21.10.2020 |
Adresa | Šeříková 1715, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
jednatel | Barbora Pokorná |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2017 do 29.3.2019 |
Adresa | Bryksova 776/39, 19800 Praha |
jednatel | Michaela Ridošová |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2016 do 2.1.2017 |
Adresa | V Holešovičkách 1109/35, 18200 Praha |
jednatel | Michaela Ridošová |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2016 do 2.1.2017 |
Adresa | V Holešovičkách 1109/35, 18200 Praha |
jednatel | Michaela Ridošová |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2015 do 10.11.2016 |
Adresa | Komenského 915, 25262 Horoměřice |
jednatel | Michaela Ridošová |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2015 do 10.11.2016 |
Adresa | Komenského 915, 25262 Horoměřice |
jednatel | Michaela Ridošová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2013 do 11.4.2015 |
Adresa | K Horoměřicům 1185/55, 16500 Praha 6 |
IČO (identifikační číslo): | 01937821 |
---|---|
Jméno: | BOOMERS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 31. 7. 2013 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Na svěcence 1628/21, Praha 19300 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 4. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 7. 2013 |
IČO: | 01937821 |
---|---|
Firma: | BOOMERS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 20 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 7. 2013 |
Sídlo: | Na svěcence 1628/21, Praha 19300 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Rozmnožování nahraných nosičů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Informační činnosti |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Reklamní činnosti |
Fotografické činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |