BOJKOM CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BOJKOM CZ s.r.o. (24663247) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bílkova 855/19, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 4. 2010 a je stále aktivní. BOJKOM CZ s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o BOJKOM CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BOJKOM CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 4. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 164357 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24663247 | |
Jméno: | BOJKOM CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.4.2010 |
Zapsána dne: | 13.4.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.4.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bílkova 855/19, Praha 11000, Česká republika | 23.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Ježkova 1054/10, Praha 13000, Česká republika | 16.11.2015 - 23.3.2016 |
Adresa: | Ježkova 1054/10, Praha 3 13000, Česká republika | 13.4.2010 - 16.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.3.2018 |
jednatel | Roman Mykush |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 |
Adresa | Petljury 19, Chodoriv |
jednatel | Vasyl Kuzmyk |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 |
Adresa | L. Ukrajinky 9, V. Byčkiv |
jednatel | Vasyl Kozurak |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 |
Adresa | Myru 144, Rachiv |
jednatel | Oksana Klapach |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 |
Adresa | Hruševskoho 107/16, Drohobych |
jednatel | Vasyl Polko |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 |
Adresa | L. Ukrajinky 81, Storona |
jednatel | Volodymyr Popadiuk |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 |
Adresa | Tichoho 9/31, Kaluš |
jednatel | Mykola Velychko |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 |
Adresa | Iv. Franka 38/30, Chust |
jednatel | Ivan Ruchenchyn |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 |
Adresa | Škilna 98, Petranka |
jednatel | Bohdan Rohovskyy |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 |
Adresa | Džerelna 24, Rokosovo |
jednatel | Oleh Drachuk |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 |
Adresa | Charkivska 212, Rachiv |
jednatel | Yaroslava Boychuk |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 |
Adresa | Ščorsa 33, Rachiv |
jednatel | Lesia Boichuk |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 |
Adresa | Danyljuka 4, Raškiv |
jednatel | Ivan Boychuk |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 |
Adresa | Ščorsa 33, Rachiv |
jednatel | Vasyl Bodnar |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 |
Adresa | Puškina 19, Rachiv |
jednatel | Vasyl Boychuk |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 |
Adresa | Ščorsa 33, Rachiv |
jednatel | Yaroslav Boychuk |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 |
Adresa | Ščorsa 33, Rachiv |
jednatel | Iurii Dovzhanyn |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2010 |
Adresa | , Rokosovo, Centralna 64 |
jednatel | Larysa Villis |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2010 |
Adresa | , Čerkasy, Čikovani 32/2-8 |
jednatel | Ihor Pohasiy |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2010 |
Adresa | , Čerkasy, Hrečuchy 14 |
jednatel | Vasyl Kuzmyk |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2010 |
Adresa | , Byčkiv, Borkanuka 64 |
jednatel | Vitalii Tabachnyi |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2010 |
Adresa | , Čerkasy, Ševčenka 399/21 |
jednatel | Oleh Filipovych |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2010 |
Adresa | , Novyj Rozdil, L.Ukrajinky 9/35 |
jednatel | Vira Berkela |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2018 |
Adresa | Řípská 866/15, 27601 Mělník |
jednatel | Oleh Drachuk |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | Charkivska 212, Rachiv |
jednatel | Mykola Velychko |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | Iv. Franka 38/30, Chust |
jednatel | Ivan Ruchenchyn |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | Škilna 98, Petranka |
jednatel | Bohdan Rohovskyy |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | Džerelna 24, Rokosovo |
jednatel | Volodymyr Popadiuk |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | Tichoho 9/31, Kaluš |
jednatel | Vasyl Polko |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | L. Ukrajinky 81, Storona |
jednatel | Roman Mykush |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | Petljury 19, Chodoriv |
jednatel | Vasyl Kuzmyk |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | L. Ukrajinky 9, V. Byčkiv |
jednatel | Vasyl Kozurak |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | Myru 144, Rachiv |
jednatel | Oksana Klapach |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | Hruševskoho 107/16, Drohobych |
jednatel | Yaroslava Boychuk |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | Ščorsa 33, Rachiv |
jednatel | Yaroslav Boychuk |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | Ščorsa 33, Rachiv |
jednatel | Vasyl Boychuk |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | Ščorsa 33, Rachiv |
jednatel | Lesia Boichuk |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | Danyljuka 4, Raškiv |
jednatel | Vasyl Bodnar |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | Puškina 19, Rachiv |
jednatel | Vitalii Tabachnyi |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | , Čerkasy, Ševčenka 399/21 |
jednatel | Vasyl Kuzmyk |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | , Byčkiv, Borkanuka 64 |
jednatel | Ihor Pohasiy |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | , Čerkasy, Hrečuchy 14 |
jednatel | Iurii Dovzhanyn |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | , Rokosovo, Centralna 64 |
jednatel | Larysa Villis |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | , Čerkasy, Čikovani 32/2-8 |
jednatel | Oleh Filipovych |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2010 do 15.3.2018 |
Adresa | , Novyj Rozdil, L.Ukrajinky 9/35 |
jednatel | Ivan Boichuk |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2016 do 15.3.2018 |
Adresa | Ščorsa 33 , Rachiv |
jednatel | Ivan Boychuk |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2010 do 23.3.2016 |
Adresa | Ščorsa 33, Rachiv |
IČO (identifikační číslo): | 24663247 |
---|---|
Jméno: | BOJKOM CZ s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 4. 2010 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Bílkova 855/19, Praha 11000 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 10. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 5. 2012 |
Člen statutárního orgánu: | Vira Berkela |
---|
IČO: | 24663247 |
---|---|
Firma: | BOJKOM CZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 4. 2010 |
Sídlo: | Bílkova 855/19, Praha 11000 |
---|
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Ostatní specializované stavební činnosti |
Skladování |
Ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Balicí činnosti |