Bohemika a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bohemika a.s. (28506405) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Volyňských Čechů 837, 43801 Žatec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 12. 2008 a je stále aktivní. Bohemika a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Bohemika a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bohemika a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 12. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 14917 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28506405 | |
Jméno: | Bohemia Servis Finance a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 17.12.2008 |
Zapsána dne: | 17.12.2008 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 9.11.2015 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 17.12.2008 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 20 Kč | 100 000 | 31.12.2021 |
kmenové akcie na jméno | 20 Kč | 100 000 | 25.7.2014 - 31.12.2021 |
kmenové akcie na majitele | 20 Kč | 100 000 | 1.9.2009 - 25.7.2014 |
kmenové akcie na majitele | 10 000 Kč | 20 | 11.3.2009 - 1.9.2009 |
kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 9 | 11.3.2009 - 1.9.2009 |
kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 17.12.2008 - 11.3.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Volyňských Čechů 837, Žatec 43801, Česká republika | 12.8.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Volyňských Čechů 837, Žatec 43801, Česká republika | 21.1.2009 - 12.8.2014 |
Adresa: | Plaská 622/3, Praha 15000, Česká republika | 17.12.2008 - 21.1.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zprostředkování obchodu a služeb | 31.12.2021 |
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 31.12.2021 |
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti | 31.12.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 30.10.2020 - 31.12.2021 |
Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. | 30.10.2020 |
Samostatný zprostředkovatel dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. | 30.10.2020 |
Investiční zprostředkovatel dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. | 30.10.2020 |
Zprostředkování doplňkového penzijního spoření dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. | 30.10.2020 |
Investiční zprostředkovatel | 15.12.2017 - 30.10.2020 |
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru | 23.11.2011 - 30.10.2020 |
pojišťovací agent | 1.9.2009 - 30.10.2020 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.1.2009 - 30.10.2020 |
člen představenstva A | Ing. Petr Brabenec MBA |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2020 |
Adresa | Pekárkova 161/6, 14300 Praha |
předseda představenstva B | Roman Kratochvíl |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2024 |
Adresa | 141, 43801 Žatec |
člen představenstva B | Oto Toferner |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2024 |
Adresa | Volyňských Čechů 1577, 43801 Žatec |
člen představenstva A | Ing. David Krňávek MBA |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2023 |
Adresa | Obětí 24. srpna 101, 53002 Pardubice |
předseda představenstva B | Roman Kratochvíl |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2020 do 16.8.2024 |
Adresa | 141, 43801 Žatec |
člen představenstva B | Oto Toferner |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2021 do 16.8.2024 |
Adresa | Volyňských Čechů 1577, 43801 Žatec |
člen představenstva A | Ing. David Krňávek |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2023 do 11.4.2023 |
Adresa | Obětí 24. srpna 101, 53002 Pardubice |
člen představenstva A | Bc. Jan Křehlík |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2020 do 1.1.2023 |
Adresa | Doudlebská 1334/2, 14000 Praha |
člen představenstva B | Oto Toferner |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2020 do 5.5.2021 |
Adresa | Růžová 2715, 43801 Žatec |
Člen představenstva | Oto Toferner |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2020 do 30.10.2020 |
Adresa | Růžová 2715, 43801 Žatec |
člen představenstva | Roman Kratochvíl |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2017 do 30.10.2020 |
Adresa | 141, 43801 Žatec |
Člen představenstva | Oto Toferner |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 do 24.9.2020 |
Adresa | Růžová 2715, 43801 Žatec |
Člen představenstva | Oto Toferner |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2014 do 9.11.2015 |
Adresa | Růžová 2715, 43801 Žatec |
člen představenstva | Oto Toferner |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2009 do 12.8.2014 |
Adresa | Růžová 2715, 43801 Žatec |
člen představenstva | Jana Mertlová |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2008 do 21.1.2009 |
Adresa | 214, 37826 Lodhéřov |
IČO (identifikační číslo): | 28506405 |
---|---|
Jméno: | Bohemika a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 17. 12. 2008 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Volyňských Čechů 837, Žatec 43801 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 1. 2009 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 1. 2011 |
Zánik oprávnění | 15. 10. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Roman Kratochvíl |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Brabenec |
Člen statutárního orgánu: | Oto Toferner |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Jan Křehlík |
IČO: | 28506405 |
---|---|
Firma: | Bohemika a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Žatec |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 17. 12. 2008 |
Sídlo: | Volyňských Čechů 837, Žatec 43801 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Řízení a správa finančních trhů |
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním |
Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Administrativní a kancelářské činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |