Bohemia Building & Construction spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bohemia Building & Construction spol. s r.o. (26845555) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bořivojova 878/35, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 11. 2004 a je stále aktivní. Bohemia Building & Construction spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Bohemia Building & Construction spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bohemia Building & Construction spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 11. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 155562 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26845555 | |
Jméno: | Bohemia Building & Construction spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.11.2004 |
Zapsána dne: | 15.11.2004 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.11.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bořivojova 878/35, Praha 3 13000, Česká republika | 2.7.2009 |
---|---|---|
Adresa: | Na Podlesí 49, Český Těšín 73562, Česká republika | 26.5.2008 - 2.7.2009 |
Adresa: | Smetanova 1912/5, Český Těšín 73701, Česká republika | 26.4.2006 - 26.5.2008 |
Adresa: | Korunní 1077/31, Ostrava 70900, Česká republika | 15.11.2004 - 26.4.2006 |
Adresa: | Smetanova 1912/5, Český Těšín 70900, Česká republika | 26.4.2006 - 26.4.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.3.2009 |
zastavárenská činnost | 26.4.2006 - 17.3.2009 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 26.4.2006 - 17.3.2009 |
správa a údržba nemovitostí | 26.4.2006 - 17.3.2009 |
velkoobchod | 14.2.2006 - 17.3.2009 |
zprostředkování obchodu a služeb | 14.2.2006 - 17.3.2009 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 14.2.2006 - 17.3.2009 |
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě | 14.2.2006 - 17.3.2009 |
realitní činnost | 15.11.2004 - 17.3.2009 |
pěstitelské pálení | 15.11.2004 - 17.3.2009 |
jednatel | Dušan Škyrta |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2009 |
Adresa | Banícka 800/29, 05801 Poprad |
jednatel | Samir Ben Dakha |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2015 |
Adresa | Rue des navets 1352/4 , 1000 Brusel |
jednatel | Dušan Škyrta |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2009 do 14.7.2015 |
Adresa | Banícka 800/29, 05801 Poprad |
Jednatel | Martin Hubáček |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2006 do 2.7.2009 |
Adresa | Okružní 1769/4, 73701 Český Těšín |
Jednatel | Martin Němec |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2004 do 7.2.2006 |
Adresa | 52, 73959 Vělopolí |
IČO (identifikační číslo): | 26845555 |
---|---|
Jméno: | Bohemia Building & Construction spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 11. 2004 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Bořivojova 878/35, Praha 13000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 11. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 11. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 11. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 2. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 2. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 2. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 2. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Samir Ben Dakha |
---|
IČO: | 26845555 |
---|---|
Firma: | Bohemia Building & Construction spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 15. 11. 2004 |
Sídlo: | Bořivojova 878/35, Praha 13000 |
---|
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |