Boëffard, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Boëffard, spol. s r.o. (25974131) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Račanská 138, 59202 Svratka. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 10. 2002 a je stále aktivní. Boëffard, spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Boëffard, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Boëffard, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 10. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 60219 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25974131 | |
Jméno: | Boëffard, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.10.2002 |
Zapsána dne: | 1.10.2002 |
Základní kapitál | 600 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.10.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 138, Svratka 59202, Česká republika | 12.9.2008 |
---|---|---|
Adresa: | Nezvalova 634, Přibyslav 58222, Česká republika | 1.10.2002 - 12.9.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Ubytovací služby | 1.10.2002 |
jednatel | František Kopecký |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2022 |
Adresa | Partyzánská 218, 59202 Svratka |
jednatel | František Kopecký |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2008 do 17.12.2022 |
Adresa | Nad Školou 424, 59202 Svratka |
Jednatel | Miloš Michl |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2002 do 12.9.2008 |
Adresa | Nezvalova 634, 58222 Přibyslav |
IČO (identifikační číslo): | 25974131 |
---|---|
Jméno: | Boëffard, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 10. 2002 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Račanská 138, Svratka 59202 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 10. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 10. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | František Kopecký |
---|
IČO: | 25974131 |
---|---|
Firma: | Boëffard, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Svratka |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 1. 10. 2002 |
Sídlo: | Račanská 138, Svratka 59202 |
---|
Ostatní ubytování |