BLUE INVEST a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BLUE INVEST a.s. v likvidaci (28214056) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Londýnská 376/57, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 12. 2007 a je stále aktivní. BLUE INVEST a.s. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o BLUE INVEST a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BLUE INVEST a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 13423 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28214056 | |
Jméno: | BLUE INVEST a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 17.12.2007 |
Zapsána dne: | 17.12.2007 | |
Obchodní společnost BLUE INVEST a.s. byla zrušena s likvidací na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 13.3. 2023. | 1.4.2023 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 8.5.2014 - 18.11.2015 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 8.5.2014 - 18.11.2015 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 17.12.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 8.5.2014 |
Akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 17.12.2007 - 8.5.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Londýnská 57/376, Praha 2 12000, Česká republika | 17.12.2007 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti : - Zprostředkování obchodu a služeb, - Velkoobchod a maloobchod, - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí. | 12.7.2022 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.5.2014 - 12.7.2022 |
realitní činnost | 28.1.2008 - 8.5.2014 |
velkoobchod | 28.1.2008 - 8.5.2014 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 28.1.2008 - 8.5.2014 |
zprostředkování obchodu a služeb | 28.1.2008 - 8.5.2014 |
správa a údržba nemovitostí | 28.1.2008 - 8.5.2014 |
člen správní rady | Marcela Králová |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2022 |
Adresa | Větrná 508/10, 78336 Křelov-Břuchotín |
předseda správní rady | Ladislav Král |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2022 do 25.10.2023 |
Adresa | Větrná 508/10, 78336 Křelov-Břuchotín |
předseda správní rady | Mgr. Ladislav Král |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2020 do 12.7.2022 |
Adresa | Větrná 508/10, 78336 Křelov-Břuchotín |
statutární ředitel | Mgr. Ladislav Král |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | Větrná 508/10, 78336 Křelov-Břuchotín |
statutární ředitel | Mgr. Ladislav Král |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2018 do 9.9.2020 |
Adresa | Větrná 387/8, 78336 Křelov-Břuchotín |
předseda správní rady | Mgr. Ladislav Král |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2018 do 9.9.2020 |
Adresa | Větrná 387/8, 78336 Křelov-Břuchotín |
člen představenstva | Libuše Králová |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2014 do 18.12.2018 |
Adresa | Kmochova 987/4, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Marcela Ludmilová |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2014 do 18.12.2018 |
Adresa | Mozartova 1112/63, 77900 Olomouc |
předseda představenstva | Ladislav Král |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 18.12.2018 |
Adresa | Větrná 387/8, 78336 Křelov-Břuchotín |
předseda představenstva | Ladislav Král |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2014 do 24.2.2015 |
Adresa | Kmochova 987/4, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Libuše Králová |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2007 do 8.5.2014 |
Adresa | Kmochova 4, 77900 Olomouc |
předseda představenstva | Mgr. Ladislav Král |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2013 do 8.5.2014 |
Adresa | Kmochova 987/4, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Marcela Ludmilová |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2013 do 8.5.2014 |
Adresa | Mozartova 1112/63, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Marcela Ludmilová |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2007 do 3.11.2013 |
Adresa | Mozartova 63/1112, 77900 Olomouc |
předseda představenstva | Mgr. Ladislav Král |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2007 do 18.10.2013 |
Adresa | Kmochova 4, 77900 Olomouc |
IČO (identifikační číslo): | 28214056 |
---|---|
Jméno: | BLUE INVEST a.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 17. 12. 2007 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Londýnská 376/57, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Ladislav Král |
---|
IČO: | 28214056 |
---|---|
Firma: | BLUE INVEST a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 12. 2007 |
Sídlo: | Londýnská 376/57, Praha 12000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |