BLACKSHORE a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BLACKSHORE a.s. (28076036) je Akciová společnost. Sídlí na adrese třída Míru 49, 38101 Český Krumlov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 12. 2007 a je stále aktivní. BLACKSHORE a.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o BLACKSHORE a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BLACKSHORE a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 20. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1709 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28076036 | |
Jméno: | Glen Vest a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 20.12.2007 |
Zapsána dne: | 20.12.2007 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 2 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 20.12.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 23.1.2014 |
kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 20.12.2007 - 23.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | třída Míru 49, Český Krumlov 38101, Česká republika | 3.6.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Potoční 132, Český Krumlov 38101, Česká republika | 23.1.2014 - 3.6.2021 |
Adresa: | Potoční 83, Český Krumlov 38101, Česká republika | 29.7.2010 - 23.1.2014 |
Adresa: | Špičák 126, Český Krumlov 38101, Česká republika | 21.1.2009 - 29.7.2010 |
Adresa: | Vyšehrad 161, Český Krumlov 38101, Česká republika | 25.8.2008 - 21.1.2009 |
Adresa: | Chvalšinská 231, Český Krumlov 38101, Česká republika | 20.12.2007 - 25.8.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost - Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov - Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) - Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - Ubytovací služby - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Činnost informačních a zpravodajských kanceláří - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling - Fotografické služby - Překladatelská a tlumočnická činnost - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží - Poskytování technických služeb - Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu - Poskytování služeb pro rodinu a domácnost - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 19.8.2024 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 13.10.2022 |
Správa vlastního majetku, včetně kapitálových účastí | 13.10.2022 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb | 20.12.2007 - 13.10.2022 |
předseda správní rady | Ivo Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2023 |
Adresa | 32, 37001 Hradce |
předseda správní rady | Bronislav Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2019 do 11.1.2023 |
Adresa | 7, 37821 Vícemil |
statutární ředitel | Bronislav Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2019 do 1.1.2021 |
Adresa | 7, 37821 Vícemil |
statutární ředitel | Věra Vařilová |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2014 do 27.9.2019 |
Adresa | Potoční 132, 38101 Český Krumlov |
předseda správní rady | Věra Vařilová |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2014 do 27.9.2019 |
Adresa | Potoční 132, 38101 Český Krumlov |
člen představenstva | Věra Vařilová |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2014 do 24.10.2014 |
Adresa | Potoční 132, 38101 Český Krumlov |
člen představenstva | Věra Vařilová |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2012 do 23.1.2014 |
Adresa | Chvalšinská 231, 38101 Český Krumlov |
člen představenstva | Věra Vařilová |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2012 do 16.3.2012 |
Adresa | Chvalšinská 231, 38101 Český Krumlov |
člen představenstva | Věra Vařilová |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2012 do 28.2.2012 |
Adresa | Špičák 126, 38101 Český Krumlov |
člen představenstva | Dana Vařilová |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2011 do 10.1.2012 |
Adresa | Špičák 126, 38101 Český Krumlov |
předseda představenstva | Ludmila Stropková |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2008 do 28.3.2011 |
Adresa | Vyšehrad , Český Krumlov |
předseda představenstva | Milan Prášek |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2008 do 25.8.2008 |
Adresa | Na Výsluní 329, 38226 Horní Planá |
předseda představenstva | Filip Vařil |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2007 do 11.4.2008 |
Adresa | Chvalšinská 231, 38101 Český Krumlov |
IČO (identifikační číslo): | 28076036 |
---|---|
Jméno: | BLACKSHORE a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 20. 12. 2007 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | třída Míru 49, Český Krumlov 38101 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 8. 2024 |
Člen statutárního orgánu: | Ivo Brabec |
---|
IČO: | 28076036 |
---|---|
Firma: | BLACKSHORE a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Český Krumlov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 12. 2007 |
Sídlo: | třída Míru 49, Český Krumlov 38101 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |