Blackiron s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Blackiron s.r.o. v likvidaci (06850383) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 116, 53401 Býšť. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 2. 2018 a je stále aktivní. Blackiron s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Blackiron s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Blackiron s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 9. 2. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 41145 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06850383 | |
Jméno: | Blackiron s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.2.2018 |
Zapsána dne: | 9.2.2018 | |
Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích č. j. 55 Cm 167/2023-8 ze dne 27.11.2023 se obchodní společnost zrušuje s likvidací ke dni 3.1.2024. | 22.1.2024 |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.2.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 116, Býšť 53401, Česká republika | 9.2.2018 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.2.2018 |
zámečnictví, nástrojářství | 9.2.2018 |
jednatel | Miroslav Pišta |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2019 |
Adresa | Zdeňka Němečka 130, 55102 Jaroměř |
jednatel | Jitka Konečná |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2019 do 10.9.2019 |
Adresa | Labská kotlina 1016/66, 50002 Hradec Králové |
jednatel | Jitka Konečná |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2019 do 6.9.2019 |
Adresa | Šemberova 742/13, 50009 Hradec Králové |
jednatel | Jitka Konečná |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2018 do 6.2.2019 |
Adresa | 116, 53401 Býšť |
IČO (identifikační číslo): | 06850383 |
---|---|
Jméno: | Blackiron s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 2. 2018 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 116, Býšť 53401 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 2. 2018 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 2. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Pišta |
---|
IČO: | 06850383 |
---|---|
Firma: | Blackiron s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Býšť |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 2. 2018 |
Sídlo: | 116, Býšť 53401 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |