BK Klatovy, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BK Klatovy, z.s. (22850490) je Spolek. Sídlí na adrese Voříškova 715, 33901 Klatovy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 BK Klatovy, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o BK Klatovy, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BK Klatovy, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 5815 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22850490 | |
Jméno: | BK Klatovy, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Voříškova 715, Klatovy 33901, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda | Ing. Stanislav Křiváček |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2022 |
Adresa | K Zaječímu vrchu 336, 33901 Klatovy |
místopředseda | Květa Kohoutová |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2022 |
Adresa | 53, 34509 Pocinovice |
člen | Ing. Jindřich Schovanec |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2022 |
Adresa | Rolní 818, 33901 Klatovy |
člen výkonného výboru | Zdeněk Chalupecký |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2016 do 25.11.2022 |
Adresa | U Retexu 522, 33901 Klatovy |
člen výkonného výboru | Radek Flaisig |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2016 do 25.11.2022 |
Adresa | Za Tratí 644, 33901 Klatovy |
člen výkonného výboru | Mgr. Rudolf Salvetr |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2016 do 25.11.2022 |
Adresa | Tyršova 351, 33901 Klatovy |
člen výkonného výboru | MUDr. David Chobot |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2016 do 25.11.2022 |
Adresa | Pod Vrškem 690, 33901 Klatovy |
člen výkonného výboru | Jana Mundlová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2016 do 25.11.2022 |
Adresa | Nuderova 610, 33901 Klatovy |
člen výkonného výboru | Ing. Jindřich Schovanec |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2016 do 25.11.2022 |
Adresa | Rolní 818, 33901 Klatovy |
místopředseda | Květa Kohoutová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2016 do 25.11.2022 |
Adresa | 53, 34509 Pocinovice |
člen výkonného výboru | JUDr. František Steidl |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2016 do 25.11.2022 |
Adresa | Pod Hůrkou 547, 33901 Klatovy |
člen výkonného výboru | Ing. Václav Šindelář |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2016 do 25.11.2022 |
Adresa | Pod Hůrkou 554, 33901 Klatovy |
člen výkonného výboru | Ing. Lumír Hřebík |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2016 do 25.11.2022 |
Adresa | Kvapilova 908, 33901 Klatovy |
předseda | Ing. Stanislav Křiváček |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2016 do 25.11.2022 |
Adresa | K Zaječímu vrchu 336, 33901 Klatovy |
IČO: | 22850490 |
---|---|
Firma: | BK Klatovy, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Klatovy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 2. 11. 2010 |
Sídlo: | Voříškova 715, Klatovy 33901 |
---|
Činnosti sportovních klubů |