BIZNES-FORVARD s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BIZNES-FORVARD s.r.o. (28967194) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Trojská 663/183, 17100 Praha 7. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 9. 2009 a je stále aktivní. BIZNES-FORVARD s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o BIZNES-FORVARD s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BIZNES-FORVARD s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 9. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 156533 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28967194 | |
Jméno: | BIZNES-FORVARD s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.9.2009 |
Zapsána dne: | 29.9.2009 |
Základní kapitál | 400 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.9.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Trojská 663/183, Praha 17100, Česká republika | 29.9.2009 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 29.9.2009 |
jednatel | Volodymyr Kuchera |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2009 |
Adresa | , Ivano-Frankovska, Slobidka, Shevchenka 13 |
jednatel | Mykhailo Rishko |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2009 |
Adresa | , Zakarpatska, Drahovo, Stanovets 31 |
jednatel | Nadiia Molochko |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2009 |
Adresa | , Dnipropetrovska, Volnohorsk, Bulvar Mira 15/111 |
jednatel | Lyubov Shubina |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2009 |
Adresa | , Dnipropetrovska, Volnohorsk, Lenina 67/30 |
jednatel | Mykhaylo Vatsyk |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2009 |
Adresa | , Ivano-Frankovska, Zarichne, Vynnychenka 5 |
jednatel | Viktor Komar |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2009 |
Adresa | , Ivano-Frankovska, Bolyn |
jednatel | Anatoliy Shapochka |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2009 |
Adresa | , Poltavska, Myrhorod, Brativ Kozlenko 14 |
jednatel | Mykola Syhen |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2009 |
Adresa | , Lvovska, Drohobych |
jednatel | Sergiy Moskalyuk |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2009 |
Adresa | , Ivano-Frankovska, Balynci, Lesi Ukrajinky 34 |
jednatel | Ivan Ahoshton |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2009 |
Adresa | , Zakarpatska, Uhlya, Haharina 144 |
jednatel | Yevheniy Bukh |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2009 |
Adresa | , Volynska, Smenky, Centralna 2 |
jednatel | Lyudmyla Moroz |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2009 |
Adresa | , Poltavska, Myrhorod, Provulok Tkatskyy 38 |
jednatel | Mariia Kropyvnytska |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2009 |
Adresa | , Lvovska, Turkivsky, Verosne 63 |
jednatel | Mariya Slipets |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2009 |
Adresa | , Lvovska, Verchni Luzhok, Centralna 47 |
jednatel | Yurii Kravchuk |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2024 |
Adresa | Bílinská 498/11, 19000 Praha |
jednatel | Ion Mititelu |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2009 |
Adresa | , Hincesti, Caracui |
jednatel | Jakhongir Khamidov |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2009 |
Adresa | , Kashkadare, Shachrizabz, Tumani |
jednatel | Akramjon Azimov |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2009 |
Adresa | , Kashkadare, Shachrizabz, Tumani |
jednatel | Abdukhalim Khalimov |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2009 |
Adresa | , Kashkadare, Shachrizabz, Kitov Vachri 55 |
jednatel | Liubov Bykovska |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 |
Adresa | Kloboučnická 1408/19, 14000 Praha |
jednatel | Yurii Kravchuk |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2023 do 14.6.2024 |
Adresa | Makedonská 629/2, 19000 Praha |
jednatel | Yuriy Kravchuk |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2009 do 21.6.2023 |
Adresa | , Ivano-Frankovska, Broshniv, Ivana Franka 47 |
jednatel | Lyubov Bykovs´Ka |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2009 do 26.10.2016 |
Adresa | , Dnipropetrovska, Posunky, Leninskoho Komsomola 60a/29 |
IČO (identifikační číslo): | 28967194 |
---|---|
Jméno: | BIZNES-FORVARD s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 9. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Trojská 663/183, Praha 17100 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 4. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Mykola Syhen |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mykhailo Rishko |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Ahoshton |
Člen statutárního orgánu: | Nadiia Molochko |
Člen statutárního orgánu: | Anatoliy Shapochka |
Člen statutárního orgánu: | Akramjon Azimov |
Člen statutárního orgánu: | Yevheniy Bukh |
Člen statutárního orgánu: | Mariya Slipets |
Člen statutárního orgánu: | Mykhaylo Vatsyk |
Člen statutárního orgánu: | Volodymyr Kuchera |
Člen statutárního orgánu: | Viktor Komar |
Člen statutárního orgánu: | Lyubov Shubina |
Člen statutárního orgánu: | Lyudmyla Moroz |
Člen statutárního orgánu: | Mariia Kropyvnytska |
Člen statutárního orgánu: | Sergiy Moskalyuk |
Člen statutárního orgánu: | Liubov Bykovska |
Člen statutárního orgánu: | Ion Mititelu |
Člen statutárního orgánu: | Jakhongir Khamidov |
Člen statutárního orgánu: | Abdukhalim Khalimov |
Člen statutárního orgánu: | Yurii Kravchuk |
IČO: | 28967194 |
---|---|
Firma: | BIZNES-FORVARD s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Troja |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 29. 9. 2009 |
Sídlo: | Trojská 663/183, Praha 17100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |