BITS Engineering s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BITS Engineering s.r.o. (25834801) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jindřicha Plachty 596/8, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 4. 1999 a je stále aktivní. BITS Engineering s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o BITS Engineering s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BITS Engineering s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 4. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 206550 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25834801 | |
Jméno: | BITS Engineering s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.4.1999 |
Zapsána dne: | 7.4.1999 | |
Usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku, ze dne 31.8.2004, č.j. 30 Nc 6304/2004-13, nařídil soud exekuci podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku, ze dne 18.2.2004, č.j. 12C 151/2003-35, ve spojení s usnesením Krajského soudu Ostr ava ze dne 3.6.2004, č.j. 57 Co 226/2004-45, na majetek povinného KT METAL PLUS s.r.o., IČ 258 34 801, k uspokojení pohledávky oprávněného Petra Stratila, bytem Ostrava-Radvanice, Hviezdoslavova 1061/9, ve výši 241.891,- Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Jitka Studená, soudní exekutor Exekutorského úřadu Přerov se sídlem Čechova 2889, Přerov. | 25.10.2004 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.4.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jindřicha Plachty 596/8, Praha 15000, Česká republika | 7.1.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Za zámečkem 745/17, Praha 15800, Česká republika | 7.2.2013 - 7.1.2019 |
Adresa: | Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek 73802, Česká republika | 20.10.2004 - 7.2.2013 |
Adresa: | Riegrova 857, Frýdek-Místek 73802, Česká republika | 13.2.2001 - 20.10.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.1.2012 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob | 20.10.2004 - 30.1.2012 |
výroba nápojů | 20.10.2004 - 30.1.2012 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 7.4.1999 - 30.1.2012 |
jednatel | Jaroslav Kubela |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2013 |
Adresa | Anenská 220, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | Ing. Jaroslav Kubela |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2007 do 7.2.2013 |
Adresa | Janáčkova 413, 73802 Frýdek-Místek |
jednatel | Ing. Jaroslav Kubela |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2004 do 10.4.2007 |
Adresa | Slezská 2889, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | Ing. Zdenka Makohuzová |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2004 do 10.4.2007 |
Adresa | Jeronýmova 398, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | Ing. Jaroslav Kubela |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.1999 do 20.10.2004 |
Adresa | 28. října 2024, 73802 Frýdek-Místek |
jednatel | Ing. Vladimír Tománek |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.1999 do 16.2.2002 |
Adresa | Papírenská 784, 73921 Paskov |
IČO (identifikační číslo): | 25834801 |
---|---|
Jméno: | BITS Engineering s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 4. 1999 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Jindřicha Plachty 596/8, Praha 15000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 4. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 6. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 8. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 6. 2003 |
Zánik oprávnění | 28. 2. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 6. 2003 |
Zánik oprávnění | 28. 2. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 15. 9. 2004 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaroslav Kubela |
---|
IČO: | 25834801 |
---|---|
Firma: | BITS Engineering s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 4. 1999 |
Sídlo: | Jindřicha Plachty 596/8, Praha 15000 |
---|
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti vedení podniků |