BISTROLAP s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BISTROLAP s.r.o. v likvidaci (08405751) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Marešova 643/6, 19800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 8. 2019 a je stále aktivní. BISTROLAP s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o BISTROLAP s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BISTROLAP s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 8. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 318473 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08405751 | |
Jméno: | BISTROLAP s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.8.2019 |
Zapsána dne: | 9.8.2019 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85Cm 1415/2023-3 ze dne 30.5.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 28.6.2023. | 14.7.2023 |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.8.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Marešová 643/6, Praha 19800, Česká republika | 9.8.2019 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Hostinská činnost | 19.11.2019 - 28.3.2022 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 19.11.2019 - 28.3.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.8.2019 - 28.3.2022 |
jednatel | Bohumil Šindler |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2021 |
Adresa | Topolová 1508, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
jednatel | Jiří Janál |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2019 do 18.5.2021 |
Adresa | SNP 1173, 76502 Otrokovice |
Jednatel | Michaela Semelová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2019 do 19.11.2019 |
Adresa | U Děkanky 1652/20, 14000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 08405751 |
---|---|
Jméno: | BISTROLAP s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 8. 2019 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Marešova 643/6, Praha 19800 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 11. 2019 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 11. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 8. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Janál |
---|
IČO: | 08405751 |
---|---|
Firma: | BISTROLAP s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 14 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 8. 2019 |
Sídlo: | Marešova 643/6, Praha 19800 |
---|
Demolice a příprava staveniště |