BioVendor MDx a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BioVendor MDx a.s. (29268605) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Karásek 1767/1, 62100 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 2. 2011 a je stále aktivní. BioVendor MDx a.s. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o BioVendor MDx a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BioVendor MDx a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 25. 2. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 6314 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29268605 | |
Jméno: | BioVendor Instruments a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 25.2.2011 |
Zapsána dne: | 25.2.2011 | |
Počet akcionářů : 2 1) podíl: 85% - (právnická osoba) BioVendor-Laboratorní medicína a.s., IČO: 63471507, se sídlem Brno, Žabovřesky, Tůmova 2265/60, 2) podíl: 15% - (fyzická osoba) Robert Kadlec, nar. 15.2.1977, bytem Pohořelice, Tyršova 942, PSČ 691 23. | 19.11.2014 - 21.11.2018 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 5.3.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 5.3.2014 - 14.5.2019 | |
Počet členů dozorčí rady: 2 | 5.3.2014 - 14.5.2019 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 25.2.2011 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 5.3.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 25.2.2011 - 5.3.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Karásek 1767/1, Brno 62100, Česká republika | 5.3.2014 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.2.2011 |
Člen představenstva | MVDr. Michal Kostka |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2019 |
Adresa | 308, 59262 Nedvědice |
člen představenstva | JUDr. Ing. Matej Milata |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2022 |
Adresa | Tichého 422/5, 61600 Brno |
Člen představenstva | Eva Pindurová |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2022 do 7.10.2022 |
Adresa | Boří 244/5c, 64400 Brno |
Člen představenstva | Eva Pindurová |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2021 do 18.3.2022 |
Adresa | Loosova 734/16, 63800 Brno |
člen představenstva | MUDr. Viktor Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2019 do 18.9.2019 |
Adresa | Vrbová 297/3, 78335 Olomouc |
místopředseda představenstva | MUDr. Viktor Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2017 do 14.5.2019 |
Adresa | Vrbová 297/3, 78335 Olomouc |
člen představenstva | MVDr. Michal Kostka |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2014 do 11.10.2018 |
Adresa | 308, 59262 Nedvědice |
Předseda představenstva | Robert Kadlec |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 11.10.2018 |
Adresa | Tyršova 942, 69123 Pohořelice |
člen představenstva | MVDr. Michal Kostka |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2014 do 11.10.2018 |
Adresa | 308, 59262 Nedvědice |
Předseda představenstva | Robert Kadlec |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 11.10.2018 |
Adresa | Tyršova 942, 69123 Pohořelice |
místopředseda představenstva | MUDr. Viktor Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 15.2.2017 |
Adresa | Hornoměstská 822/26, 79501 Rýmařov |
místopředseda představenstva | MUDr. Viktor Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 do 15.2.2017 |
Adresa | Hornoměstská 822/26, 79501 Rýmařov |
předseda představenstva | MUDr. Viktor Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2014 do 25.11.2015 |
Adresa | Hornoměstská 822/26, 79501 Rýmařov |
Místopředseda představenstva | Robert Kadlec |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2014 do 25.11.2015 |
Adresa | Tyršova 942, 69123 Pohořelice |
člen představenstva | MUDr. Viktor Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2011 do 5.3.2014 |
Adresa | Hornoměstská 26, 79501 Rýmařov |
IČO (identifikační číslo): | 29268605 |
---|---|
Jméno: | BioVendor MDx a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 25. 2. 2011 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 20. 12. 2017 |
Přerušeno od | 4. 4. 2018 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 11. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 2. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Viktor Růžička |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | MVDr. Michal Kostka |
IČO: | 29268605 |
---|---|
Firma: | BioVendor MDx a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 2. 2011 |
Sídlo: | Karásek 1767/1, Brno 62100 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |