Biotechnology Industrial Group (BIG) s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Biotechnology Industrial Group (BIG) s.r.o. (61508276) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Tusarova 1316/17a, 17000 Praha 7. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 7. 1994 a je stále aktivní. Biotechnology Industrial Group (BIG) s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Biotechnology Industrial Group (BIG) s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Biotechnology Industrial Group (BIG) s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 7. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 30099 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61508276 | |
Jméno: | BIG International spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.7.1994 |
Zapsána dne: | 7.7.1994 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 13.5.2016 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.7.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tusarova 1316/17a, Praha 17000, Česká republika | 28.11.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Španielova 1315/25, Praha 16300, Česká republika | 17.10.2016 - 28.11.2022 |
Adresa: | Španielova 1315/25, Praha 16300, Česká republika | 7.7.1994 - 17.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu | 19.2.2003 |
hostinská činnost | 22.12.1999 - 13.3.2002 |
provozování cestovní kanceláře | 22.12.1999 - 13.3.2002 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 22.12.1999 |
ubytovací služby | 22.12.1999 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 7.7.1994 - 21.8.2007 |
jednatel | Georgij Borisovič Tělegin |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2024 |
Adresa | Anglická 242/12, 36001 Karlovy Vary |
jednatel | Natalja Filatova |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 |
Adresa | Tusarova 1316/17a, 17000 Praha |
jednatel | Georgij Borisovič Tělegin |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2023 do 24.4.2024 |
Adresa | Tusarova 1316/17b, 17000 Praha |
jednatel | Georgii Telegin |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2023 do 18.5.2023 |
Adresa | Tusarova 1316/17b, 17000 Praha |
jednatel | Georgii Telegin |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2022 do 2.3.2023 |
Adresa | Tusarova 1316/17b, 17000 Praha |
jednatel | Georgii Telegin |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 28.11.2022 |
Adresa | Puschino G26-50 , 142290 Moskevský okres |
jednatel | Georgii Telegin |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2016 do 17.10.2016 |
Adresa | Puschino G26-50 , Moskevský okres |
jednatel | Natalia Filatova |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2007 do 13.5.2016 |
Adresa | Tusarova , Praha 7 |
jednatel | Natálie Filatova |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2007 do 9.11.2007 |
Adresa | Tusarova , Praha 7 |
jednatel | Natálie Filatova |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.1999 do 21.8.2007 |
Adresa | Španielova 1315/25, 16300 Praha |
jednatel | Vladimír Šelepin |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.1998 do 22.12.1999 |
Adresa | Ovenecká 80/39, 17000 Praha |
jednatel | Romania Vintoňuk |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.1995 do 2.12.1998 |
Adresa | Španielova 1315/25, 16300 Praha |
jednatel | Tamara Majská |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.1994 do 23.10.1995 |
Adresa | Na Jarově 2671/3, 13000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 61508276 |
---|---|
Jméno: | Biotechnology Industrial Group (BIG) s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 7. 1994 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Tusarova 1316/17a, Praha 17000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1999 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 2. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 7. 1994 |
Zánik oprávnění | 8. 3. 2005 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1999 |
Zánik oprávnění | 6. 7. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 10. 1999 |
Zánik oprávnění | 6. 7. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Natalja Filatova |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Georgij Borisovič Tělegin |
IČO: | 61508276 |
---|---|
Firma: | Biotechnology Industrial Group (BIG) s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 7. 1994 |
Sídlo: | Tusarova 1316/17, Praha 17000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních |
Průvodcovské činnosti |