BIOTEAM s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BIOTEAM s.r.o. (09777229) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vinohradská 343/6, 12000 Praha 2. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 12. 2020 BIOTEAM s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o BIOTEAM s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BIOTEAM s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 12. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 342420 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09777229 | |
Jméno: | BIOTEAM s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.12.2020 |
Zapsána dne: | 23.12.2020 | |
Jediný společník rozhodl dne 09.05.2024 o vystoupení společnosti z likvidace. | 13.5.2024 | |
Společnost byla zrušena rozhodnutím jediného společníka ze dne 29.12.2023 a vstoupila do likvidace ke dni 01.01.2024. Likvidátorem společnosti byl zvolen Mgr. et Mgr. Jan Rabas, datum narození 08.10.1975, s místem trvalého pobytu Zvonická 724/31, Dejvice, 160 00 Praha 6. Likvidátor vyzývá věřitele, aby přihlásili své pohledávky vůči společnosti ve lhůtě tří měsíců a dvou týdnů od uveřejnění této výzvy na adrese sídla společnosti. | 1.1.2024 - 13.5.2024 |
Základní kapitál | 2 717 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.12.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vinohradská 343/6, Praha 12000, Česká republika | 23.12.2020 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 23.12.2020 |
Jednatel | Jiří Špička |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2024 |
Adresa | Janského 2367/97, 15500 Praha |
Jednatel | Radislav Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2021 do 22.4.2024 |
Adresa | Lázeňská 427, 25242 Jesenice |
Jednatel | Jiří Špička |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2021 do 8.2.2022 |
Adresa | Janského 2367/97, 15500 Praha |
Jednatel | Mgr. et Mgr. Jan Rabas |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2020 do 15.2.2021 |
Adresa | Zvonická 724/31, 16000 Praha |
IČO: | 09777229 |
---|---|
Firma: | BIOTEAM s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 12. 2020 |
Sídlo: | Vinohradská 343/6, Praha 12000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |