BION s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BION s.r.o. (27904130) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 30, 25601 Chlístov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 6. 2007 a je stále aktivní. BION s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o BION s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BION s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 6. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 125453 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27904130 | |
Jméno: | BION s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.6.2007 |
Zapsána dne: | 19.6.2007 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 28.4.2015 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 19.6.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 30, Chlístov 25601, Česká republika | 28.4.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 30, Chlístov 25601, Česká republika | 19.6.2007 - 28.4.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.4.2015 |
řeznictví a uzenářství | 28.4.2015 |
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 28.4.2015 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 28.4.2015 |
velkoobchod | 19.6.2007 - 28.4.2015 |
zprostředkování obchodu a služeb | 19.6.2007 - 28.4.2015 |
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví | 19.6.2007 - 28.4.2015 |
zemědělská výroba se zaměřením: - rostlinná výroba - živočišná výroba - úprava, zpracování aprodej vlastní produkce zemědělské výroby - hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely | 19.6.2007 |
jednatel | Serhei Tatun |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2023 |
Adresa | Pečárková 178/10, 10400 Praha |
jednatel | Serhei Tatun |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2021 do 4.10.2023 |
Adresa | Pečárková 178/10, 10400 Praha |
jednatel | Jiřina Urbanová |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2015 do 31.5.2021 |
Adresa | Tyršova 182, 25601 Benešov |
jednatel | Miloš Marek |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2015 do 6.6.2015 |
Adresa | Bálkovická 297, 25721 Poříčí nad Sázavou |
jednatel | Miloš Marek |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2007 do 28.4.2015 |
Adresa | Bálkovická 297, 25721 Poříčí nad Sázavou |
jednatel | Miloš Marek |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2007 do 22.5.2013 |
Adresa | Bálkovická 297, 25721 Poříčí nad Sázavou |
IČO (identifikační číslo): | 27904130 |
---|---|
Jméno: | BION s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 6. 2007 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 4 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 2. 2015 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 7. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 7. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 6. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 27904130 |
---|---|
Firma: | BION s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Chlístov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 6. 2007 |
Sídlo: | 30, Chlístov 25601 |
---|
Smíšené hospodářství |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků |
Shromažďování, úprava a rozvod vody |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod s nápoji |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |