BIOMASS TECHNOLOGY a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BIOMASS TECHNOLOGY a.s. (27888452) je Akciová společnost. Sídlí na adrese nám. Míru 1217, 76824 Hulín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 4. 2007 a je stále aktivní. BIOMASS TECHNOLOGY a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o BIOMASS TECHNOLOGY a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BIOMASS TECHNOLOGY a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 18. 4. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 6273 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27888452 | |
Jméno: | BIOMASS TECHNOLOGY a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 18.4.2007 |
Zapsána dne: | 18.4.2007 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 27.3.2014 | |
Počet členů dozorčí rady: 1 | 27.3.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 27.3.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 18.4.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 27.3.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 20 000 Kč | 100 | 2.10.2007 - 27.3.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 18.4.2007 - 2.10.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | nám. Míru 1217, Hulín 76824, Česká republika | 27.11.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Na Poříčí 1041/12, Praha 1 11000, Česká republika | 23.8.2007 - 27.11.2010 |
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 18.4.2007 - 23.8.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.3.2010 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 23.8.2007 - 19.3.2010 |
činnost technických poradců v oblasti strojírenství | 23.8.2007 - 19.3.2010 |
poskytování technických služeb | 23.8.2007 - 19.3.2010 |
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd | 23.8.2007 - 19.3.2010 |
inženýrská činnost v investiční výstavbě | 23.8.2007 - 19.3.2010 |
velkoobchod | 23.8.2007 - 19.3.2010 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 23.8.2007 - 19.3.2010 |
reklamní činnost a marketing | 23.8.2007 - 19.3.2010 |
zprostředkování obchodu a služeb | 23.8.2007 - 19.3.2010 |
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie | 23.8.2007 - 19.3.2010 |
příprava a vypracování technických návrhů | 23.8.2007 - 19.3.2010 |
výuka obsluhy (řízení) technických zařízení | 23.8.2007 - 19.3.2010 |
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví | 23.8.2007 - 19.3.2010 |
člen představenstva | Bc. Martina Vítková |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2014 |
Adresa | Višňová 4220/18, 76701 Kroměříž |
předseda představenstva | Bc. Martina Vítková |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2013 do 27.3.2014 |
Adresa | Višňová 4220/18, 76701 Kroměříž |
místopředseda představenstva | Jan Káňa |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2013 do 27.3.2014 |
Adresa | Zborovská 4177/3, 76701 Kroměříž |
člen představenstva | Ing. Karel Jan |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2007 do 27.3.2014 |
Adresa | Klíšská 958/119, 40001 Ústí nad Labem |
člen představenstva | David Vítek |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 do 27.3.2014 |
Adresa | Višňová 4220/18, Kroměříž |
místopředseda představenstva | Jan Káňa |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 do 25.10.2013 |
Adresa | Elišky Krásnohorské 1540/27, 40001 Ústí nad Labem |
předseda představenstva | Bc. Martina Vítková |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 do 3.10.2013 |
Adresa | Višňová 4220/18, Kroměříž |
předseda představenstva | Jan Káňa |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2007 do 2.4.2010 |
Adresa | Elišky Krásnohorské 1540/27, 40001 Ústí nad Labem |
místopředseda představenstva | Ing. Vladislav Marko |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2007 do 2.4.2010 |
Adresa | Španielova 1325, 16300 Praha 6 |
člen představenstva | Denisa Marková |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2007 do 2.4.2010 |
Adresa | Výhledová 553/13, 15200 Praha 5 |
člen představenstva | Jana Mertlová |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2007 do 23.8.2007 |
Adresa | 214, 37826 Lodhéřov |
IČO (identifikační číslo): | 27888452 |
---|---|
Jméno: | BIOMASS TECHNOLOGY a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 18. 4. 2007 |
Celkový počet živností: | 14 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 8. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 27888452 |
---|---|
Firma: | BIOMASS TECHNOLOGY a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Hulín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 18. 4. 2007 |
Sídlo: | nám. Míru 1217, Hulín 76824 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Reklamní činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |