Binio Praha s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Binio Praha s.r.o. (24688797) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Víta Nejedlého 506/11, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 6. 2010 a je stále aktivní. Binio Praha s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Binio Praha s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Binio Praha s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 6. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 166239 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24688797 | |
Jméno: | Comfotec Group, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.6.2010 |
Zapsána dne: | 1.6.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.6.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Víta Nejedlého 506/11, Praha 13000, Česká republika | 21.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Čajkovského 1710/26, Praha 13000, Česká republika | 8.1.2015 - 21.3.2016 |
Adresa: | Vladycká 1508/4, Praha 10 10200, Česká republika | 1.6.2010 - 8.1.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.6.2010 |
jednatel | Jevgenij Maťunin |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2021 |
Adresa | Ke kapslovně 2855/3, 13000 Praha |
jednatel | Jevgenij Maťunin |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2020 do 8.1.2021 |
Adresa | Londýnská 159/43, 12000 Praha |
jednatel | Jevgenij Jaroslavovič Maťunin |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2020 do 16.4.2020 |
Adresa | Londýnská 159/43, 12000 Praha |
jednatel | Jevgenij Jaroslavovič Maťunin |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2020 do 27.3.2020 |
Adresa | Zlatnická 234, 25073 Jenštejn |
jednatel | Jevgenij Jaroslavovič Maťunin |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2020 do 26.2.2020 |
Adresa | 9. května 60, 25073 Jenštejn |
jednatel | Yevgeniy Matyunin |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2015 do 24.2.2020 |
Adresa | Zlatnická 234, 25073 Jenštejn |
jednatel | Igor Raschetin |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2010 do 8.1.2015 |
Adresa | , Perm, Kirova 56/13, 614000 |
jednatel | Elena Raschetina |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2010 do 8.1.2015 |
Adresa | , Perm, Kirova 56/13, 614000 |
IČO (identifikační číslo): | 24688797 |
---|---|
Jméno: | Binio Praha s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 6. 2010 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Víta Nejedlého 506/11, Praha 13000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 4. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 6. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Jevgenij Maťunin |
---|
IČO: | 24688797 |
---|---|
Firma: | Binio Praha s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 6. 2010 |
Sídlo: | Víta Nejedlého 506/11, Praha 13000 |
---|
Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Skladování |