BINIO Europe, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BINIO Europe, a.s. (07187904) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Václavské náměstí 1306/55, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 6. 2018 a je stále aktivní. BINIO Europe, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o BINIO Europe, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BINIO Europe, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 6. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 23498 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07187904 | |
Jméno: | BINIO Europe, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 5.6.2018 |
Zapsána dne: | 5.6.2018 |
Základní kapitál | 5 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 5.6.2018 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 25 000 Kč | 200 | 5.6.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Václavské náměstí 1306/55, Praha 11000, Česká republika | 11.6.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Novákových 970/41, Praha 18000, Česká republika | 5.6.2018 - 11.6.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.6.2018 |
člen správní rady | Jevgenij Maťunin |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2021 |
Adresa | Ke kapslovně 2855/3, 13000 Praha |
člen správní rady | Jevgenij Maťunin |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2020 do 8.1.2021 |
Adresa | Londýnská 159/43, 12000 Praha |
statutární ředitel | Jevgenij Maťunin |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | Londýnská 159/43, 12000 Praha |
statutární ředitel | Jevgenij Jaroslavovič Maťunin |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2020 do 16.4.2020 |
Adresa | Londýnská 159/43, 12000 Praha |
člen správní rady | Jevgenij Jaroslavovič Maťunin |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2020 do 16.4.2020 |
Adresa | Londýnská 159/43, 12000 Praha |
člen správní rady | Jevgenij Jaroslavovič Maťunin |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2020 do 27.3.2020 |
Adresa | Zlatnická 234, 25073 Jenštejn |
statutární ředitel | Jevgenij Jaroslavovič Maťunin |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2020 do 27.3.2020 |
Adresa | Zlatnická 234, 25073 Jenštejn |
statutární ředitel | Yevgeniy Matyunin |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2018 do 25.2.2020 |
Adresa | Zlatnická 234, 25073 Jenštejn |
člen správní rady | Yevgeniy Matyunin |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2018 do 25.2.2020 |
Adresa | Zlatnická 234, 25073 Jenštejn |
IČO (identifikační číslo): | 07187904 |
---|---|
Jméno: | BINIO Europe, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 5. 6. 2018 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Václavské náměstí 1306/55, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 6. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Jevgenij Maťunin |
---|
IČO: | 07187904 |
---|---|
Firma: | BINIO Europe, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 6. 2018 |
Sídlo: | Václavské náměstí 1306/55, Praha 11000 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Ostatní specializované stavební činnosti |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ubytování |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Činnosti zastaváren |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Reklamní činnosti |
Administrativní a kancelářské činnosti |