Billiard - Hockey Klub Ice Queen Boskovice, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Billiard - Hockey Klub Ice Queen Boskovice, z.s. (62072986) je Spolek. Sídlí na adrese Komenského 325/21, 68001 Boskovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Billiard - Hockey Klub Ice Queen Boskovice, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Billiard - Hockey Klub Ice Queen Boskovice, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Billiard - Hockey Klub Ice Queen Boskovice, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 4979 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62072986 | |
Jméno: | Billiard - Hockey Klub Orel Boskovice, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komenského 325/21, Boskovice 68001, Česká republika | 1.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Květná 1605/32, Boskovice 68001, Česká republika | 1.1.2014 - 1.1.2016 |
Předseda | Mgr. Jakub Ošlejšek |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2020 |
Adresa | Antonína Navrátila 1225/1, 68001 Boskovice |
Předseda | Roman Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2016 do 12.3.2020 |
Adresa | Komenského 325/21, 68001 Boskovice |
IČO: | 62072986 |
---|---|
Firma: | Billiard - Hockey Klub Ice Queen Boskovice, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Boskovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 10. 11. 1994 |
Sídlo: | Komenského 325/21, Boskovice 68001 |
---|
Provozování sportovních zařízení |