BIKE ICON s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BIKE ICON s.r.o. (08532788) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Průmyslová 894/1, 74723 Bolatice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 9. 2019 a je stále aktivní. BIKE ICON s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o BIKE ICON s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BIKE ICON s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 20. 9. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 79842 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08532788 | |
Jméno: | BIKE ICON s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.9.2019 |
Zapsána dne: | 20.9.2019 |
Základní kapitál | 60 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.9.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Průmyslová 894/1, Bolatice 74723, Česká republika | 25.10.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Sokola Tůmy 743/16, Ostrava 70900, Česká republika | 20.9.2019 - 25.10.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zprostředkování obchodu a služeb | 25.10.2023 |
Velkoobchod a maloobchod | 25.10.2023 |
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti | 25.10.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 20.9.2019 - 25.10.2023 |
Jednatel | Filip Trunčík |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2023 |
Adresa | Pod Úbedřím 677, 74764 Velká Polom |
Jednatel | Filip Trunčík |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2019 do 18.1.2023 |
Adresa | Ruská 141/37, 74706 Opava |
IČO (identifikační číslo): | 08532788 |
---|---|
Jméno: | BIKE ICON s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 9. 2019 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 9. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Filip Trunčík |
---|
IČO: | 08532788 |
---|---|
Firma: | BIKE ICON s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Bolatice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 9. 2019 |
Sídlo: | Průmyslová 894/1, Bolatice 74723 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní sportovní činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |