BEZDR, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BEZDR, z.s. (22853804) je Spolek. Sídlí na adrese U Nikolajky 1298/37, 15000 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 BEZDR, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o BEZDR, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BEZDR, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 21997 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22853804 | |
Jméno: | BEZDR, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Nikolajky 1298/37, Praha 15000, Česká republika | 16.7.2022 |
---|---|---|
Adresa: | U Nikolajky 1298/37, Praha 15000, Česká republika | 1.1.2014 - 16.7.2022 |
Předseda | Jan Hercog |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2024 |
Adresa | Pertoldova 3319/19, 14300 Praha |
1. Místopředseda | Ladislav Krákora |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2024 |
Adresa | Vrážská 57/3, 15300 Praha |
2. Místopředseda | Lukáš Dongres |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2024 |
Adresa | Borovanského 2218/7, 15500 Praha |
2. Místopředseda | Lukáš Dongres |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2022 do 10.9.2024 |
Adresa | Borovanského 2218/7, 15500 Praha |
Předseda | Jan Hercog |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2022 do 10.9.2024 |
Adresa | Pertoldova 3319/19, 14300 Praha |
1. Místopředseda | Ladislav Krákora |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2022 do 10.9.2024 |
Adresa | Vrážská 57/3, 15300 Praha |
IČO: | 22853804 |
---|---|
Firma: | BEZDR, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 5. 10. 2010 |
Sídlo: | U Nikolajky 1298/37, Praha 15000 |
---|
Činnosti environmentálních a ekologických hnutí |