BETGROUP & Company s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BETGROUP & Company s.r.o. (24688100) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Karla IV. 798, 25262 Horoměřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 5. 2010 a je stále aktivní. BETGROUP & Company s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o BETGROUP & Company s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BETGROUP & Company s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 5. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 166184 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24688100 | |
Jméno: | BETGROUP & Company s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.5.2010 |
Zapsána dne: | 28.5.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.5.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Karla IV. 798, Horoměřice 25262, Česká republika | 28.5.2010 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.5.2010 |
jednatel | Ivan Khalus |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2010 |
Adresa | Myru 138, V. Lučky |
jednatel | Igor Munciuleanu |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2010 |
Adresa | , Tabani |
jednatel | Sergiu Vasluianu |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2010 |
Adresa | Cetarea Alba 14/15, Cimislia |
jednatel | Abdulaziz Khadjimukhamedov |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2010 |
Adresa | D. Abidova 1a/7 , Taškent |
jednatel | Svitlana Yuskova |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2010 |
Adresa | Lisova 34, Španiv |
jednatel | Vira Kovalyk |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2010 |
Adresa | L. Ukrajinky 9, Snjatyn |
jednatel | Lyubomyr Lychuk |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2010 |
Adresa | Stefanyka 6, Steceva |
jednatel | Nataliya Dzyuba |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2010 |
Adresa | , Rodatyči |
jednatel | Mariia Semion |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2010 |
Adresa | Horkoho 16, Velyky Lučky |
jednatel | Svitlana Veklyuk |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2010 |
Adresa | Pavljuka 183/16, Kob. Poljana |
jednatel | Yulyna Marinets |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2010 |
Adresa | Kornejčuka , Ternovo |
jednatel | Nurkhon Salikhova |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2010 |
Adresa | , Qora Qamish 2/1,37-17 |
jednatel | Oleksiy Kharuk |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2012 |
Adresa | I. Franka 9, Chmeleva |
jednatel | Svetlana Cocirla |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2010 |
Adresa | 31. August 7, Orhei |
jednatel | Ihor Tyma |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2010 |
Adresa | Koroljova 65, Sambir |
jednatel | Yaroslav Fenyuk |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2010 do 9.11.2015 |
Adresa | , Milijeve |
jednatel | Mykola Madyar |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2010 do 1.10.2012 |
Adresa | Pavljuka 183/16, Kob. Poljana |
jednatel | Nataliya Nalyvayko |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2010 do 30.8.2010 |
Adresa | Transportnych budivelnykiv 14, Menaj |
IČO (identifikační číslo): | 24688100 |
---|---|
Jméno: | BETGROUP & Company s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 5. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Karla IV. 798, Horoměřice 25262 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 5. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Ihor Tyma |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Sergiu Vasluianu |
Člen statutárního orgánu: | Svitlana Yuskova |
Člen statutárního orgánu: | Abdulaziz Khadjimukhamedov |
Člen statutárního orgánu: | Igor Munciuleanu |
Člen statutárního orgánu: | Svetlana Cocirla |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Khalus |
Člen statutárního orgánu: | Vira Kovalyk |
Člen statutárního orgánu: | Svitlana Veklyuk |
Člen statutárního orgánu: | Lyubomyr Lychuk |
Člen statutárního orgánu: | Nataliya Dzyuba |
Člen statutárního orgánu: | Mariia Semion |
Člen statutárního orgánu: | Yulyna Marinets |
Člen statutárního orgánu: | Nurkhon Salikhova |
Člen statutárního orgánu: | Oleksiy Kharuk |
IČO: | 24688100 |
---|---|
Firma: | BETGROUP & Company s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Horoměřice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 28. 5. 2010 |
Sídlo: | Karla IV. 798, Horoměřice 25262 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |