Bet Consulting s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bet Consulting s.r.o. (24265926) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Husinecká 903/10, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 9. 2012 a je stále aktivní. Bet Consulting s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Bet Consulting s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bet Consulting s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 9. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 198996 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24265926 | |
Jméno: | Bet Consulting s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.9.2012 |
Zapsána dne: | 3.9.2012 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.9.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Husinecká 903/10, Praha 13000, Česká republika | 27.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Husinecká 903/10, Praha 3 13000, Česká republika | 3.9.2012 - 27.10.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zprostředkování obchodu a služeb | 14.6.2023 |
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 14.6.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.9.2012 - 14.6.2023 |
jednatel | Michal Jurčenko |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2019 |
Adresa | Východní 169, 33023 Úherce |
jednatel | Zdeněk Fogl |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 30.1.2021 |
Adresa | 41, 33901 Lomec |
jednatel | Petr Tumpach |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2020 do 30.1.2021 |
Adresa | Vltavínová 1277/6, 32600 Plzeň |
jednatel | Petr Tumpach |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2018 do 6.3.2020 |
Adresa | Na Vlašce 1840, 26301 Dobříš |
jednatel | Michal Jurčenko |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 29.3.2019 |
Adresa | Čechova 1749/7, 30100 Plzeň |
jednatel | Petr Tumpach |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 21.9.2018 |
Adresa | 379, 26221 Obecnice |
jednatel | Zdeněk Fogl |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2012 do 27.10.2015 |
Adresa | 41, 33901 Lomec |
jednatel | Michal Jurčenko |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2012 do 27.10.2015 |
Adresa | Čechova 1749/7, 30100 Plzeň |
jednatel | Petr Tumpach |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2012 do 27.10.2015 |
Adresa | 379, 26221 Obecnice |
IČO (identifikační číslo): | 24265926 |
---|---|
Jméno: | Bet Consulting s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 9. 2012 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Husinecká 903/10, Praha 13000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 9. 2012 |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Fogl |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Michal Jurčenko |
Člen statutárního orgánu: | Petr Tumpach Ing. |
IČO: | 24265926 |
---|---|
Firma: | Bet Consulting s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 9. 2012 |
Sídlo: | Husinecká 903/10, Praha 13000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |