Best Wood Company, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Best Wood Company, a.s. (27751813) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 132, 68321 Zelená Hora. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 11. 2007 a je stále aktivní. Best Wood Company, a.s. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Best Wood Company, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Best Wood Company, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 13. 11. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 5091 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27751813 | |
Jméno: | Best Food a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 13.11.2007 |
Zapsána dne: | 13.11.2007 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 24.3.2014 - 6.3.2024 | |
Počet členů správní rady: 1 | 24.3.2014 - 6.3.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 24.3.2014 |
Základní kapitál | 12 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 13.11.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 120 | 24.3.2014 |
kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 120 | 13.11.2007 - 24.3.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 132, Zelená Hora 68321, Česká republika | 6.3.2024 |
---|---|---|
Adresa: | 147, Kozlov 58821, Česká republika | 9.7.2013 - 6.3.2024 |
Adresa: | 147, Kozlov 58821, Česká republika | 30.9.2009 - 9.7.2013 |
Adresa: | Velké náměstí 108/53, Kroměříž 76701, Česká republika | 13.11.2007 - 30.9.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností 1 až 79, jak jsou uvedeny v příloze 4 živnostenského zákona | 22.3.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to zejména v těchto oborech činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Ubytovací služby | 6.3.2024 - 22.3.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.9.2009 - 6.3.2024 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 13.11.2007 - 30.9.2009 |
ubytovací služby | 13.11.2007 - 30.9.2009 |
hostinská činnost | 13.11.2007 - 22.3.2024 |
předseda správní rady | Petra Pešová |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2024 |
Adresa | Vachova 3859/2, 76701 Kroměříž |
člen správní rady | Lukáš Toufar |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2024 |
Adresa | 60, 67521 Nová Ves |
člen správní rady | Petra Pešová |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2024 do 21.8.2024 |
Adresa | Vachova 3859/2, 76701 Kroměříž |
člen správní rady | JUDr. Vladimír Vyhlídal |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2024 do 27.5.2024 |
Adresa | 30, 76901 Bořenovice |
člen správní rady | Věra Šišková |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2022 do 6.3.2024 |
Adresa | Sídlištní 812, 75654 Zubří |
člen správní rady | Věra Šišková |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2014 do 17.12.2022 |
Adresa | Sídlištní 812, 75654 Zubří |
Člen statutárního orgánu | Věra Šišková |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2014 do 1.1.2021 |
Adresa | Sídlištní 812, 75654 Zubří |
člen představenstva | Věra Šišková |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2009 do 24.3.2014 |
Adresa | Sídlištní 812, 75654 Zubří |
člen představenstva | Aleš Šušlík |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2013 do 24.3.2014 |
Adresa | Třasoňova 3858/1, 76701 Kroměříž |
předseda představenstva | Pavla Balušková |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 24.3.2014 |
Adresa | , Germasoyia, Limassol, Agias Paraskevis 192, 4044 |
člen představenstva | PhDr. Tomáš Moc |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2009 do 6.3.2013 |
Adresa | M. Kukučína , Rožňava |
předseda představenstva | Pavla Balušková |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2009 do 7.12.2010 |
Adresa | Nad přehradou 404, 10900 Praha |
člen představenstva | Ing. Libuše Vystrčilová |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2007 do 30.9.2009 |
Adresa | Kvítková 80, 76001 Zlín |
člen představenstva | Jiří Vystrčil |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2007 do 30.9.2009 |
Adresa | Slezská 4772, 76005 Zlín |
předseda představenstva | Ing. Jaromír Vystrčil |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2007 do 30.9.2009 |
Adresa | Horní Vršava V 5284, 76001 Zlín |
IČO (identifikační číslo): | 27751813 |
---|---|
Jméno: | Best Wood Company, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 13. 11. 2007 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 132, Zelená Hora 68321 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 11. 2007 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 11. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 11. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 11. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Petra Pešová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Lukáš Toufar |
IČO: | 27751813 |
---|---|
Firma: | Best Wood Company, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Zelená Hora |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 11. 2007 |
Sídlo: | 132, Zelená Hora 68321 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |