Beskydský slavík z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Beskydský slavík z.s. (09104259) je Spolek. Sídlí na adrese Hraniční 97, 73942 Frýdek-Místek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 5. 2020 Beskydský slavík z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Beskydský slavík z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Beskydský slavík z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 15. 5. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 19223 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09104259 | |
Jméno: | Beskydský slavík z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 15.5.2020 |
Zapsána dne: | 15.5.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hraniční 97, Frýdek-Místek 73942, Česká republika | 15.5.2020 |
---|
1. místopředseda výboru | Kristýna Krajčová |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2020 |
Adresa | Sviadnovská 142, 73943 Staříč |
2. místopředseda výboru | Lukáš Kosarz |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2020 |
Adresa | Nerudova 973, 73581 Bohumín |
Předseda výboru | Bc. Monika Julínková |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2023 |
Adresa | Klíčova 1261/2d, 61800 Brno |
Předseda výboru | Bc. Monika Julínková |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2023 do 18.5.2023 |
Adresa | Hraniční 97, 73942 Frýdek-Místek |
Předseda výboru | Bc. Monika Ondračková |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2020 do 16.5.2023 |
Adresa | Hraniční 97, 73942 Frýdek-Místek |
IČO: | 09104259 |
---|---|
Firma: | Beskydský slavík z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Frýdek-Místek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 15. 5. 2020 |
Sídlo: | Hraniční 97, Frýdek-Místek 73942 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |