Berrys juice s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Berrys juice s.r.o. v likvidaci (29318092) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Příkop 834/8, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 12. 2012 a je stále aktivní. Berrys juice s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Berrys juice s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Berrys juice s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 28. 12. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 77352 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29318092 | |
Jméno: | Berrys juice s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.12.2012 |
Zapsána dne: | 28.12.2012 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 22 Cm 280/2023-16 ze dne 19.2.2024, které nabylo právní moci dne 29.5.2024, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 17.6.2024 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 23.6.2014 - 21.6.2018 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.6.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.12.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Příkop 834/8, Brno 60200, Česká republika | 28.12.2012 |
---|---|---|
Adresa: | Příkop 838/6, Brno 60200, Česká republika | 28.12.2012 - 28.12.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.12.2012 - 25.8.2023 |
hostinská činnost | 28.12.2012 - 25.8.2023 |
jednatel | Kateřina Zdráhalová |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2015 |
Adresa | Na Loučkách 1207/33, 66434 Kuřim |
jednatel | Stanislav Gálik |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2014 do 28.10.2015 |
Adresa | Taussigova 1103/15, 61500 Brno |
jednatel | Stanislav Gálik |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2013 do 23.6.2014 |
Adresa | Taussigova 1103/15, 61500 Brno |
jednatel | Milan Zorník |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2013 do 23.6.2014 |
Adresa | Lánská 5, 57001 Litomyšl |
jednatel | Petr Pospíchal |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2013 do 22.11.2013 |
Adresa | Velkopavlovická 4066/5, 62800 Brno |
jednatel | Kateřina Kuková |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2012 do 8.4.2013 |
Adresa | Jánošíkova 698/2a, 64300 Brno |
Člen statutárního orgánu | Petr Pospíchal |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2012 do 8.4.2013 |
Adresa | Velkopavlovická 4066/5, 62800 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 29318092 |
---|---|
Jméno: | Berrys juice s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 12. 2012 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Příkop 834/8, Brno 60200 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 2. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 12. 2012 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 28. 12. 2012 |
IČO: | 29318092 |
---|---|
Firma: | Berrys juice s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 12. 2012 |
Sídlo: | Příkop 834/8, Brno 60200 |
---|
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |