BERGALM a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BERGALM a.s. (28770374) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Křižíkova 150/43, 18600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 6. 2009 BERGALM a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o BERGALM a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BERGALM a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 6. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 27488 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28770374 | |
Jméno: | Salert a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 10.6.2009 |
Zapsána dne: | 10.6.2009 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.9.2014 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 28.12.2009 - 6.9.2014 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 10.6.2009 - 28.12.2009 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 40 000 Kč | 50 | 22.12.2022 |
Akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 6.9.2014 - 22.12.2022 |
Akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 10.6.2009 - 6.9.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Křižíkova 150/43, Praha 18600, Česká republika | 1.7.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Náchodská 531, Trutnov 54103, Česká republika | 6.9.2014 - 1.7.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
správa vlastního majetku | 22.12.2022 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 10.6.2009 |
člen správní rady | Jakub Lovecký |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2022 |
Adresa | 314, 54221 Pec pod Sněžkou |
člen správní rady | Jakub Lovecký |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2021 do 25.8.2022 |
Adresa | Ostrožská 243, 69801 Veselí nad Moravou |
člen správní rady | Jiří Davídek |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2018 do 3.6.2021 |
Adresa | Ke Starosti 138, 54101 Trutnov |
statutární ředitel | Jiří Davídek |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2018 do 1.1.2021 |
Adresa | Ke Starosti 138, 54101 Trutnov |
předseda představenstva | Miloš Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2013 do 13.12.2018 |
Adresa | 80, 51401 Jestřabí v Krkonoších |
člen představenstva | Radek Davídek |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2014 do 12.3.2015 |
Adresa | Fibichova 295, 54101 Trutnov |
člen představenstva | Radek Davídek |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2009 do 6.9.2014 |
Adresa | Fibichova 295, 54101 Trutnov |
člen představenstva | Tomáš Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2013 do 6.9.2014 |
Adresa | 218, 54221 Pec pod Sněžkou |
předseda představenstva | Miloš Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2009 do 24.11.2013 |
Adresa | 84, 51242 Poniklá |
člen představenstva | Tomáš Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2009 do 24.11.2013 |
Adresa | 218, 54221 Pec pod Sněžkou |
IČO: | 28770374 |
---|---|
Firma: | BERGALM a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 6. 2009 |
Sídlo: | Křižíkova 150/43, Praha 18600 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |