BERENI Corp. s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BERENI Corp. s.r.o. (29443008) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Svatopetrská 417/18, 61700 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 4. 2012 BERENI Corp. s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o BERENI Corp. s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BERENI Corp. s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 24. 4. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 108882 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29443008 | |
Jméno: | STEPCAR s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.4.2012 |
Zapsána dne: | 24.4.2012 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.4.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Svatopetrská 417/18, Brno 61700, Česká republika | 6.9.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Foerstrova 675/65, Olomouc 77900, Česká republika | 16.2.2016 - 6.9.2018 |
Adresa: | Pavlovická 49/18, Olomouc 77900, Česká republika | 24.4.2012 - 16.2.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.4.2012 |
jednatel | Petr Odrazil |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2018 |
Adresa | 233, 66471 Chudčice |
jednatel | Ing. Veronika Cichá MBA |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2016 |
Adresa | Schulhausstrasse 19 , 8834 Schindellegi |
jednatel | Ing. Veronika Cichá MBA |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2016 do 6.9.2018 |
Adresa | Schulhausstrasse 19 , 8834 Schindellegi |
jednatel | Ing. Veronika Cichá MBA |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 2.3.2016 |
Adresa | Schulhausstrasse 19 , 8834 Schindellegi |
jednatel | Bc. Veronika Cichá MBA |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2012 do 16.2.2016 |
Adresa | Ostružnická 361/5, 77900 Olomouc |
IČO: | 29443008 |
---|---|
Firma: | BERENI Corp. s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 24. 4. 2012 |
Sídlo: | Svatopetrská 417/18, Brno 61700 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní vzdělávání |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |