BENS, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BENS, spol. s r.o. (49436074) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Zvonička 191, 76314 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 8. 1993 BENS, spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o BENS, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BENS, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 20. 8. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11979 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49436074 | |
Jméno: | BENS, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.8.1993 |
Zapsána dne: | 20.8.1993 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 3.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 3.6.2014 - 24.2.2022 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.8.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zvonička 191, Zlín 76314, Česká republika | 24.2.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Luční 4536, Zlín 76005, Česká republika | 3.6.2014 - 24.2.2022 |
Adresa: | Tř. T. Bati 299, Zlín 76422, Česká republika | 20.8.1993 - 24.2.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroby, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - Reklamní činnost a marketing - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce | 24.2.2022 |
Výroby, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.6.2014 - 24.2.2022 |
reklamní činnost a marketing | 24.2.2005 - 3.6.2014 |
polygrafická výroba | 24.2.2005 - 3.6.2014 |
návrh a realizace užité propagační grafiky | 20.8.1993 - 24.2.2005 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 20.8.1993 - 3.6.2014 |
jednatel | Egon Smékal |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2014 |
Adresa | Zarámí 132, 76001 Zlín |
jednatel | Egon Smékal |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.1993 do 3.6.2014 |
Adresa | Zarámí 132, Zlín |
jednatel | Ing. Boris Kovanda |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.1993 do 24.2.2005 |
Adresa | Mostní 1925, Zlín |
IČO: | 49436074 |
---|---|
Firma: | BENS, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 8. 1993 |
Sídlo: | Luční 4536, Zlín 76005 |
---|
Příprava tisku a digitálních dat |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti reklamních agentur |