BENNON Group a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BENNON Group a. s. (28322908) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Šedesátá 7015, 76001 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 1. 2009 a je stále aktivní. BENNON Group a. s. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o BENNON Group a. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BENNON Group a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 23. 1. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 5772 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28322908 | |
Jméno: | Z-STYLE CZ a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 23.1.2009 |
Zapsána dne: | 23.1.2009 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 18.6.2015 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 23.1.2009 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 2 000 Kč | 1 000 | 18.6.2015 |
akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 23.1.2009 - 18.6.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Šedesátá 7015, Zlín 76001, Česká republika | 6.9.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Malotova 5614, Zlín 76001, Česká republika | 17.6.2015 - 6.9.2019 |
Adresa: | Malotova 5614, Zlín 76001, Česká republika | 23.11.2009 - 17.6.2015 |
Adresa: | 6. května 38, Fryšták 76316, Česká republika | 23.1.2009 - 23.11.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu oborů činností: - Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží, - Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, - Zprostředkování obchodu a služeb, - Velkoobchod a maloobchod, - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. | 1.1.2022 |
Vývoj v oblasti obuvnictví a oděvnictví. | 1.1.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.11.2009 - 1.1.2022 |
výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona | 23.1.2009 - 23.11.2009 |
Předseda představenstva | Robert Kunorza |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2024 |
Adresa | Jantarová 761, 76001 Zlín |
Člen představenstva | Irena Večeřová |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2024 |
Adresa | 312, 68703 Kudlovice |
Člen představenstva | Jarmila Steinová |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2024 |
Adresa | Středová 4595, 76005 Zlín |
člen představenstva | Irena Večeřová |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2020 do 3.1.2024 |
Adresa | 312, 68703 Kudlovice |
Předseda představenstva | Robert Kunorza |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2022 do 3.1.2024 |
Adresa | Jantarová 761, 76001 Zlín |
člen představenstva | Ing. Vlastimil Vaďura |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2020 do 22.9.2023 |
Adresa | Havlíčkova 459/44, 75117 Horní Moštěnice |
předseda představenstva | Markéta Holíková |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2022 do 13.7.2022 |
Adresa | Jantarová 761, 76001 Zlín |
předseda představenstva | Robert Kunorza |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2020 do 7.2.2022 |
Adresa | Jantarová 761, 76001 Zlín |
předseda představenstva | Robert Kunorza |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2020 do 8.12.2020 |
Adresa | Jantarová 761, 76001 Zlín |
člen představenstva | Ing. Vlastimil Vaďura |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2015 do 8.12.2020 |
Adresa | Havlíčkova 459/44, 75117 Horní Moštěnice |
člen představenstva | Ludmila Polomíková |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2018 do 8.12.2020 |
Adresa | 122, 76325 Loučka |
předseda představenstva | Robert Kunorza |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2015 do 8.3.2020 |
Adresa | 172, 76341 Ludkovice |
člen představenstva | Jarmila Steinová |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2015 do 18.7.2018 |
Adresa | Středová 4595, 76005 Zlín |
předseda představenstva | Robert Kunorza |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2009 do 17.6.2015 |
Adresa | 172, 76341 Ludkovice |
člen představenstva | Ing. Vlastimil Vaďura |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2014 do 17.6.2015 |
Adresa | Havlíčkova 459/44, 75117 Horní Moštěnice |
člen představenstva | Jarmila Steinová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 17.6.2015 |
Adresa | Středová 4595, 76005 Zlín |
člen představenstva | Jarmila Steinová |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2009 do 23.7.2014 |
Adresa | Na Honech III 4922, 76005 Zlín |
člen představenstva | Ing. Vlastimil Vaďura |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2009 do 12.1.2014 |
Adresa | Havlíčkova 459/44, 75117 Horní Moštěnice |
IČO (identifikační číslo): | 28322908 |
---|---|
Jméno: | BENNON Group a. s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 23. 1. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Šedesátá 7015, Zlín 76001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 1. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Robert Kunorza |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vlastimil Vaďura |
Člen statutárního orgánu: | Irena Večeřová |
IČO: | 28322908 |
---|---|
Firma: | BENNON Group a. s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 1. 2009 |
Sídlo: | Šedesátá 7015, Zlín 76001 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba usní a souvisejících výrobků |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |